JABS WALDEMAR EDMUND
Informe ejecutivo de JABS WALDEMAR EDMUND
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE JABS WALDEMAR EDMUND
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JABS WALDEMAR EDMUND
Empresa: JATOPAN SA
Administrador Unico
- Jabs Waldemar Edmund
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62, L 62, F 10, S 8, H IB 3143, I/A 6 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-07
Empresa: JATOPAN SA
Administrador Unico
- Jabs Waldemar Edmund
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62, L 62, F 10, S 8, H IB 3143, I/A 6 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-07
Empresa: JATOPAN SA
Administrador Unico
- Jabs Waldemar Edmund
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62, L 62, F 10, S 8, H IB 3143, I/A NM2 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-07
Empresa: JATOPAN SA
Administrador Unico
- Jabs Waldemar Edmund
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62, L 62, F 10, S 8, H IB 3143, I/A 5 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-07
Información de JABS WALDEMAR EDMUND
Mostramos los datos de JABS WALDEMAR EDMUND que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JABS WALDEMAR EDMUND, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos