IZUZQUIZA MARIRRODRIGA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de IZUZQUIZA MARIRRODRIGA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IZUZQUIZA MARIRRODRIGA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL GRAN PECADO SL | Administrador Solidario | 03/08/2012 |
VINCULACIONES DE IZUZQUIZA MARIRRODRIGA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IZUZQUIZA MARIRRODRIGA JOSE MARIA
Empresa: LIDERA SOFTWARE SL
Administrador Mancomunado
- Izuzquiza Marirrodriga Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 121, S 8, H VA 23375, I/A 2 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-47
Empresa: EL GRAN PECADO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Ortega Javier
- Huedo Monge Antonio Francisco
- Huedo Monge Francisco Javier
- Izuzquiza Marirrodriga Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30170 , F 49, S 8, H M 543049, I/A 1 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-28
Empresa: ARTYCO COMUNICACION Y SERVICIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Izuzquiza Marirrodriga Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10102 , F 148, S 8, H M 161327, I/A 9 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-28
Empresa: ARTYCO COMUNICACION Y SERVICIOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Izuzquiza Marirrodriga Jose Maria
Secretario
- Izuzquiza Marirrodriga Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10102 , F 148, S 8, H M 161327, I/A 8 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-28
Empresa: LIDERA SOFTWARE SL
Administrador Mancomunado
- Dominguez Yebes Oscar
- Escolano Ramos Ignacio
- Izuzquiza Marirrodriga Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 120, S 8, H VA 23375, I/A 1 (30/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-47
Información de IZUZQUIZA MARIRRODRIGA JOSE MARIA
Mostramos los datos de IZUZQUIZA MARIRRODRIGA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IZUZQUIZA MARIRRODRIGA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos