IZQUIERDO STEPHAN CAROLINA
Informe ejecutivo de IZQUIERDO STEPHAN CAROLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IZQUIERDO STEPHAN CAROLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSORA SANTO DOMINGO SA | Apoderado | 19/07/2010 |
VINCULACIONES DE IZQUIERDO STEPHAN CAROLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IZQUIERDO STEPHAN CAROLINA
Empresa: INVERSORA SANTO DOMINGO SA
Administrador Mancomunado
- Izquierdo Pascual Jose Maria
- Izquierdo Stephan Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6161 , F 148, S 8, H M 100489, I/A 18 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-28
Empresa: ORGARO SL
Administrador Mancomunado
- Izquierdo Stephan Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29269 , F 13, S 8, H M 94222, I/A 13 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-28
Empresa: ORGARO SA
Administrador Mancomunado
- Izquierdo Stephan Carolina
- Mateache Sacristan Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758 , F 116, S 8, H M 94222, I/A 11 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-28
Empresa: INTERNACIONAL ARTIS SA
Administrador Mancomunado
- Izquierdo Stephan Carolina
- Mateache Sacristan Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5733 , F 100, S 8, H M 93763, I/A 16 (27/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-28
Empresa: INVERSORA SANTO DOMINGO SA
Apoderado
- Izquierdo Stephan Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6161 , F 147, S 8, H M 100489, I/A 16 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-28
Empresa: INVERSORA SANTO DOMINGO SA
Administrador Mancomunado
- Izquierdo Pascual Jose Maria
- Izquierdo Stephan Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6161 , F 145, S 8, H M 100489, I/A 15 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-28
Empresa: ORGARO SA
Administrador Mancomunado
- Izquierdo Stephan Carolina
- Mateache Sacristan Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758 , F 115, S 8, H M 94222, I/A 9 (05/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-155-28
Empresa: INTERNACIONAL ARTIS SA
Administrador Mancomunado
- Izquierdo Stephan Carolina
- Mateache Sacristan Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5733 , F 99, S 8, H M 93763, I/A 15 (08/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-28
Información de IZQUIERDO STEPHAN CAROLINA
Mostramos los datos de IZQUIERDO STEPHAN CAROLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IZQUIERDO STEPHAN CAROLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos