IZQUIERDO ROVIRA JOSEFINA
Informe ejecutivo de IZQUIERDO ROVIRA JOSEFINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IZQUIERDO ROVIRA JOSEFINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAURIA DOCE SL | Presidente | 04/08/2009 | 22/08/2022 |
LAURIA DOCE SL | Consejero Delegado Solidario | 22/08/2022 | |
LAURIA DOCE SL | Consejero | 22/08/2022 | |
CASA NUEVA MONFORTE SL | Consejero | 02/10/2013 | 19/12/2017 |
LAURIA DOCE SL | Vicepresidente | 04/08/2009 |
VINCULACIONES DE IZQUIERDO ROVIRA JOSEFINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IZQUIERDO ROVIRA JOSEFINA
Empresa: LAURIA DOCE SL
Consejero Delegado Solidario
- Izquierdo Rovira Josefina
Consejero
- Izquierdo Rovira Josefina
Presidente
- Izquierdo Rovira Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9625, L 6907, F 219, S 8, H V 105070, I/A 11 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-46
Empresa: CASA NUEVA MONFORTE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Izquierdo Rovira Josefina
- Lis Ballester Eduardo
- Lis Izquierdo Juan
- Lis Izquierdo Maria Jose
- Lis Izquierdo Pablo
- Lis Izquierdo Rafael
- Lis Izquierdo Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9573, L 6855, F 171, S 8, H V 152017, I/A 6 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-46
Empresa: CASA NUEVA MONFORTE SL
Consejero
- Izquierdo Rovira Josefina
- Lis Izquierdo Maria Jose
- Lis Izquierdo Pablo
- Lis Izquierdo Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9573, L 6855, F 169, S 8, H V 152017, I/A 3 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-46
Empresa: LAURIA DOCE SL
Presidente
- Izquierdo Rovira Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8171, L 5463, F 199, S 8, H V 105070, I/A 4 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-46
Empresa: LAURIA DOCE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Izquierdo Rovira Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8171, L 5463, F 199, S 8, H V 105070, I/A 4 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-46
Información de IZQUIERDO ROVIRA JOSEFINA
Mostramos los datos de IZQUIERDO ROVIRA JOSEFINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IZQUIERDO ROVIRA JOSEFINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos