IZQUIERDO ROMANO AMELIA
Informe ejecutivo de IZQUIERDO ROMANO AMELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IZQUIERDO ROMANO AMELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CUESTA EL BARRIO SL | Consejero | 07/03/2011 | 17/07/2023 |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS SAN ISIDRO SL | Consejero | 03/03/2011 | 09/07/2011 |
VINCULACIONES DE IZQUIERDO ROMANO AMELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IZQUIERDO ROMANO AMELIA
Empresa: CUESTA EL BARRIO SL
Consejero
- Domingo Arribas Anastasio
- Domingo Arribas Daniel
- Domingo Izquierdo Julio
- Domingo Izquierdo Maria Begoña
- Izquierdo Romano Amelia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 265 , F 42, S 8, H SG 5880, I/A 2 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-40
Consejero
- Domingo Alvarez Francisco Javier
- Domingo Arribas Anastasio
- Domingo Arribas Daniel
- Domingo Izquierdo Julio
- Izquierdo Romano Amelia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 265 , F 210, S 8, H SG 5896, I/A 1 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-40
Información de IZQUIERDO ROMANO AMELIA
Mostramos los datos de IZQUIERDO ROMANO AMELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IZQUIERDO ROMANO AMELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos