IZQUIERDO RIBERA DAVID
Informe ejecutivo de IZQUIERDO RIBERA DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IZQUIERDO RIBERA DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FISIOTERAPIA ALBUFERA VALLECAS SL | Administrador Unico | 07/01/2016 | 08/04/2021 |
FISIOTERAPIA ALBUFERA VALLECAS SL | Socio Unico | 07/01/2016 | 08/04/2021 |
CENTRO ORTOPEDICO ALBUFERA VALLECAS SL | Administrador Unico | 27/05/2016 | 21/07/2016 |
VINCULACIONES DE IZQUIERDO RIBERA DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IZQUIERDO RIBERA DAVID
Empresa: FISIOTERAPIA ALBUFERA VALLECAS SL
Administrador Unico
- Izquierdo Ribera David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34214 , F 124, S 8, H M 615507, I/A 3 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
Empresa: CENTRO MEDICO ALBUFERA VALLECAS SL
Administrador Unico
- Izquierdo Ribera David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34783 , F 122, S 8, H M 625638, I/A 3 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28
Empresa: CENTRO MEDICO ALBUFERA VALLECAS SL
Administrador Unico
- Izquierdo Ribera David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34783 , F 120, S 8, H M 625638, I/A 1 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-28
Empresa: FISIOTERAPIA ALBUFERA VALLECAS SL
Administrador Unico
- Izquierdo Ribera David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34214 , F 122, S 8, H M 615507, I/A 1 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Empresa: FISIOTERAPIA ALBUFERA VALLECAS SL
Socio Único
- Izquierdo Ribera David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34214 , F 122, S 8, H M 615507, I/A 1 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Información de IZQUIERDO RIBERA DAVID
Mostramos los datos de IZQUIERDO RIBERA DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IZQUIERDO RIBERA DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos