IZQUIERDO LOPEZ TERESA
Informe ejecutivo de IZQUIERDO LOPEZ TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE IZQUIERDO LOPEZ TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TERYBARCA SL | Administrador Unico | 08/10/2010 | 16/09/2016 |
PANOTECA Y GOURMET SL | Administrador Unico | 29/01/2015 | 13/06/2016 |
PANOTECA Y GOURMET SL | Administrador Unico | 06/06/2013 | |
BRONCHALES 2003 PROMOCIONES SL | Administrador Unico | 16/05/2012 |
VINCULACIONES DE IZQUIERDO LOPEZ TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IZQUIERDO LOPEZ TERESA
Empresa: TERYBARCA SL
Administrador Unico
- Izquierdo Lopez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18613 , F 15, S 8, H M 323794, I/A 6 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-184-28
Empresa: PANOTECA Y GOURMET SL
Administrador Unico
- Izquierdo Lopez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24488 , F 100, S 8, H M 440573, I/A 6 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-28
Empresa: PANOTECA Y GOURMET SL
Administrador Unico
- Izquierdo Lopez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24488 , F 99, S 8, H M 440573, I/A 5 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
Empresa: COSOTONA SL
Administrador Unico
- Izquierdo Lopez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24488 , F 98, S 8, H M 440573, I/A 4 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-28
Empresa: BRONCHALES 2003 PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Izquierdo Lopez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20991 , F 119, S 8, H M 372311, I/A b (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28
Empresa: TERYBARCA SL
Administrador Unico
- Izquierdo Lopez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18613 , F 12, S 8, H M 323794, I/A 3 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-28
Información de IZQUIERDO LOPEZ TERESA
Mostramos los datos de IZQUIERDO LOPEZ TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IZQUIERDO LOPEZ TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos