IZQUIERDO LAWLOR EILEEN
Informe ejecutivo de IZQUIERDO LAWLOR EILEEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IZQUIERDO LAWLOR EILEEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IZQUIERDO Y DE LA CUEVA SCP | Soc.Prof. | 06/03/2009 | |
IZQUIERDO Y DE LA CUEVA SCP | Administrador Solidario | 06/03/2009 |
VINCULACIONES DE IZQUIERDO LAWLOR EILEEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IZQUIERDO LAWLOR EILEEN
Empresa: MORBIN PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Izquierdo Lawlor Eileen
- Morbin Dean Vincent
- Morbin Gregory Roy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 293 , F 103, S 8, H IL 7017, I/A 2 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-35
Empresa: CLUB LA SANTA SA
Apoderado
- De La Cueva Terrer Jorge
- Izquierdo Lawlor Eileen
- Lleo Fernandez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 239 , F 48, S 8, H IL 456, I/A 29 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-35
Empresa: IZQUIERDO Y DE LA CUEVA SCP
Administrador Solidario
- De La Cueva Terrer Jorge
- Izquierdo Lawlor Eileen
- Izquierdo Lawlor Mario
Soc.Prof.
- De La Cueva Terrer Jorge
- Izquierdo Lawlor Eileen
- Izquierdo Lawlor Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 161, S 8, H IL 9658, I/A 1 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-35
Información de IZQUIERDO LAWLOR EILEEN
Mostramos los datos de IZQUIERDO LAWLOR EILEEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IZQUIERDO LAWLOR EILEEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos