IZQUIERDO HERRERA IRENE ALEJANDRA
Informe ejecutivo de IZQUIERDO HERRERA IRENE ALEJANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IZQUIERDO HERRERA IRENE ALEJANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PETROLEOS ARCHIPIELAGO SA | Apoderado | 07/12/2023 | |
ENERCHIGAS SL | Apoderado | 11/04/2022 | |
MUTUA TINERFEÑA MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA | Consejero | 23/06/2021 | |
ARCHIGAS 9 SL | Apoderado | 23/03/2021 | |
PETROLEOS ARCHIPIELAGO SA | Apoderado | 04/06/2018 | |
2017GASOCAN SL | Apoderado | 30/10/2017 |
VINCULACIONES DE IZQUIERDO HERRERA IRENE ALEJANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IZQUIERDO HERRERA IRENE ALEJANDRA
Empresa: PETROLEOS ARCHIPIELAGO SA
Apoderado
- Izquierdo Herrera Irene Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3755 , F 194, S 8, H TF 47289, I/A 24 (07/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-38
Consejero
- Garcia Suarez Yaiza
- Izquierdo Herrera Irene Alejandra
- Rojas Castro Salvador
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 206, S 8, H TF 23103, I/A 115 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Empresa: ENERCHIGAS SL
Apoderado
- Izquierdo Herrera Irene Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3787 , F 106, S 8, H TF 67802, I/A 2 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-38
Consejero
- Garcia Suarez Yaiza
- Izquierdo Herrera Irene Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 205, S 8, H TF 23103, I/A 112 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-38
Empresa: ARCHIGAS 9 SL
Apoderado
- Izquierdo Herrera Irene Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3726 , F 182, S 8, H TF 65888, I/A 2 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-38
Empresa: PETROLEOS ARCHIPIELAGO SA
Apoderado
- Izquierdo Herrera Irene Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3393 , F 127, S 8, H TF 47289, I/A 17 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-38
Empresa: 2017GASOCAN SL
Apoderado
- Izquierdo Herrera Irene Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3528 , F 221, S 8, H TF 59894, I/A 2 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-38
Información de IZQUIERDO HERRERA IRENE ALEJANDRA
Mostramos los datos de IZQUIERDO HERRERA IRENE ALEJANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IZQUIERDO HERRERA IRENE ALEJANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos