IZQUIERDO DIAZ JOSE
Informe ejecutivo de IZQUIERDO DIAZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IZQUIERDO DIAZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COTA CERO SA | Secretario | 14/08/2009 | |
COTA CERO SA | Consejero | 14/08/2009 | |
COTA CERO SA | Consejero Delegado Solidario | 14/08/2009 |
VINCULACIONES DE IZQUIERDO DIAZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IZQUIERDO DIAZ JOSE
Empresa: ESPACIO SA
Administrador Unico
- Izquierdo Diaz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28362 , F 193, S 8, H M 35879, I/A B (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-28
Empresa: ESPACIO SA
Administrador Unico
- Izquierdo Diaz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28362 , F 190, S 8, H M 35879, I/A 48 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-28
Empresa: ESPACIO SA
Consejero Delegado
- Izquierdo Diaz Jose
Consejero
- Botello De Prado Miguel Angel
- Gonzalez Medina Ramon
- Izquierdo Diaz Jose
Presidente
- Izquierdo Diaz Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28362 , F 190, S 8, H M 35879, I/A 48 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-28
Empresa: COTA CERO SA
Consejero Delegado Solidario
- Botello De Prado Miguel Angel
- Izquierdo Diaz Jose
Consejero
- Botello De Prado Miguel Angel
- Gonzalez Medina Ramon
- Izquierdo Diaz Jose
Presidente
Secretario
- Izquierdo Diaz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3810 , F 181, S 8, H M 64068, I/A 15 (14/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-164-28
Empresa: COTA CERO SA
Consejero Delegado
- Izquierdo Diaz Jose
Consejero
- Botello De Prado Miguel Angel
- Gonzalez Medina Ramon
- Izquierdo Diaz Jose
Presidente
Secretario
- Izquierdo Diaz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3810 , F 181, S 8, H M 64068, I/A 15 (14/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-164-28
Empresa: ESPACIO SA
Consejero Delegado
- Izquierdo Diaz Jose
Consejero
- Botello De Prado Miguel Angel
- Gonzalez Medina Ramon
- Izquierdo Diaz Jose
Presidente
- Izquierdo Diaz Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 67, S 8, H M 35879, I/A 44 (13/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-28
Empresa: ESPACIO SA
Consejero Delegado
- Izquierdo Diaz Jose
Consejero
- Botello De Prado Miguel Angel
- Gonzalez Medina Ramon
- Izquierdo Diaz Jose
Presidente
- Izquierdo Diaz Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 67, S 8, H M 35879, I/A 44 (13/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-28
Información de IZQUIERDO DIAZ JOSE
Mostramos los datos de IZQUIERDO DIAZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IZQUIERDO DIAZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos