IZQUIERDO ANTON JOSE MARIA
Informe ejecutivo de IZQUIERDO ANTON JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE IZQUIERDO ANTON JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANCISCO JAVIER IZQUIERDO ANTON SL | Consejero Delegado | 10/02/2012 |
VINCULACIONES DE IZQUIERDO ANTON JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IZQUIERDO ANTON JOSE MARIA
Empresa: SOLARIG N-GAGE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Calleja Rodriguez Miguel Angel
- Izquierdo Anton Jose Maria
- Sureda Juarez Jaime
Presidente
Secretario
- Izquierdo Anton Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164, L 113, F 87, S 8, H SO 2746, I/A 20 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-42
Empresa: SOLARIG HOLDING SL
Consejero
Secretario
- Izquierdo Anton Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38222 , F 59, S 8, H M 680124, I/A 6 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-28
Empresa: SOLARIG GLOBAL SERVICES SA
Consejero
Secretario
- Izquierdo Anton Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37640 , F 28, S 8, H M 670660, I/A 9 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
Consejero Delegado Solidario
- Izquierdo Anton Jose Maria
- Izquierdo Anton Orencio
- Jesus Izquierdo Anton
Consejero
Presidente
- Izquierdo Anton Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157, L 106, F 211, S 8, H SO 2637, I/A 3 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-42
Empresa: SOLARIG N-GAGE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Calleja Rodriguez Miguel Angel
- Izquierdo Anton Jose Maria
- Sureda Juarez Jaime
Presidente
Secretario
- Izquierdo Anton Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164, L 113, F 86, S 8, H SO 2746, I/A 18 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-42
Empresa: SOLARIG GLOBAL SERVICES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Izquierdo Anton Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 204, L 153, F 195, S 8, H SO 3788, I/A 1 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-42
Empresa: ENERGIAS ALTERNATIVAS SOLARIG SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aparicio Jimenez Santiago
- Arancon Torrejon Oscar
- Calleja Rodriguez Miguel Angel
- Izquierdo Anton Jose Maria
- Sureda Juarez Jaime
Presidente
Secretario
- Izquierdo Anton Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 199, L 148, F 164, S 8, H SO 2482, I/A 31 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-42
Empresa: SOLARIG N-GAGE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Calleja Rodriguez Miguel Angel
- Izquierdo Anton Jose Maria
- Sureda Juarez Jaime
Presidente
Secretario
- Izquierdo Anton Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164, L 113, F 86, S 8, H SO 2746, I/A 16 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-42
Empresa: SOLARIG N-GAGE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aparicio Jimenez Santiago
- Arancon Torrejon Oscar
- Calleja Rodriguez Miguel Angel
- Izquierdo Anton Jose Maria
- Sureda Juarez Jaime
Presidente
Secretario
- Izquierdo Anton Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164, L 113, F 86, S 8, H SO 2746, I/A 16 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-42
Empresa: SOLARIG HOLDING SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Izquierdo Anton Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 173, L 122, F 206, S 8, H SO 2996, I/A 9 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-42
VER MAS ACTOS
Información de IZQUIERDO ANTON JOSE MARIA
Mostramos los datos de IZQUIERDO ANTON JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IZQUIERDO ANTON JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos