IZAOLA IBAÑEZ BORJA
Informe ejecutivo de IZAOLA IBAÑEZ BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IZAOLA IBAÑEZ BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REHABILITACION ENERGETICA SL | Apoderado Solidario | 30/03/2011 | 10/12/2012 |
REHABILITACION ENERGETICA SL | Secretario | 30/03/2011 | 02/02/2012 |
REHABILITACION ENERGETICA SL | Consejero | 30/03/2011 | 02/02/2012 |
VINCULACIONES DE IZAOLA IBAÑEZ BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IZAOLA IBAÑEZ BORJA
Empresa: REHABILITACION ENERGETICA SL
Apoderado Solidario
- Izaola Ibañez Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5206 , F 6, S 8, H BI 58274, I/A 4 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-48
Empresa: REHABILITACION ENERGETICA SL
Consejero
- Izaola Ibañez Borja
Secretario
- Izaola Ibañez Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5206 , F 6, S 8, H BI 58274, I/A 3 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-48
Empresa: REHABILITACION ENERGETICA SL
Apoderado Solidario
- Irazoqui Cuñado Lander
- Izaola Ibañez Borja
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5206 , F 5, S 8, H BI 58274, I/A 2 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-48
Empresa: REHABILITACION ENERGETICA SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Izaola Ibañez Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5206 , F 1, S 8, H BI 58274, I/A 1 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-48
Información de IZAOLA IBAÑEZ BORJA
Mostramos los datos de IZAOLA IBAÑEZ BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IZAOLA IBAÑEZ BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos