IZAGUIRRE ODRIOZOLA MARIA- ARANZAZU
Informe ejecutivo de IZAGUIRRE ODRIOZOLA MARIA- ARANZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IZAGUIRRE ODRIOZOLA MARIA- ARANZAZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOIERRI ENERGY SL | Administrador Solidario | 09/01/2023 | |
MUJIKA IZAGUIRRE MOBILITY SL | Administrador Solidario | 28/12/2021 | |
EASO MOTOR SA | Consejero | 21/10/2019 | |
AUTOMOTOR BIKAR SA | Administrador Solidario | 10/01/2012 | |
CARBIZKAIA SA | Administrador Solidario | 23/09/2009 |
VINCULACIONES DE IZAGUIRRE ODRIOZOLA MARIA- ARANZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IZAGUIRRE ODRIOZOLA MARIA- ARANZAZU
Empresa: GOIERRI ENERGY SL
Administrador Solidario
- Izaguirre Odriozola Maria- Aranzazu
- Mugica Chapartegui Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6135 , F 18, S 8, H BI 79903, I/A 1 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-48
Empresa: MUJIKA IZAGUIRRE MOBILITY SL
Administrador Solidario
- Izaguirre Odriozola Maria- Aranzazu
- Mugica Chapartegui Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3028 , F 74, S 8, H SS 44332, I/A 1 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-20
Empresa: AUTOMOTOR BIKAR SA
Administrador Solidario
- Izaguirre Odriozola Maria- Aranzazu
- Mugica Chapartegui Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 103, S 8, H SS 18857, I/A 5 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-20
Empresa: CARBIZKAIA SA
Administrador Solidario
- Izaguirre Odriozola Maria- Aranzazu
- Mugica Chapartegui Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4465 , F 223, S 8, H BI 40586, I/A 14 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-48
Empresa: EASO MOTOR SA
Consejero
- Izaguirre Odriozola Maria- Aranzazu
- Mugica Chapartegui Jose-luis
- Vertiz Lete Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 138, S 8, H SS 16600, I/A 17 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-20
Empresa: EASO MOTOR SA
Consejero
- Izaguirre Odriozola Maria- Aranzazu
- Mugica Chapartegui Jose-luis
- Vertiz Mendiburu Antonio
- Vertiz Mendiburu Jose-maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 138, S 8, H SS 16600, I/A 17 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-20
Empresa: AUTOMOTOR BIKAR SA
Administrador Solidario
- Izaguirre Odriozola Maria- Aranzazu
- Mugica Chapartegui Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 103, S 8, H SS 18857, I/A 4 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-20
Empresa: CARBIZKAIA SA
Administrador Solidario
- Izaguirre Odriozola Maria- Aranzazu
- Mugica Chapartegui Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4465 , F 223, S 8, H BI 40586, I/A 13 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-48
Empresa: AKEITA-BERRI SL
Administrador Solidario
- Castillo Marzabal Francisco-javier
- Izaguirre Odriozola Maria- Aranzazu
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1754 , F 12, S 8, H SS 15879, I/A 2 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-20
Empresa: EASO MOTOR SA
Consejero
- Izaguirre Odriozola Maria- Aranzazu
- Mugica Chapartegui Jose-luis
- Vertiz Mendiburu Antonio
- Vertiz Mendiburu Jose-maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 137, S 8, H SS 16600, I/A 14 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-20
VER MAS ACTOS
Información de IZAGUIRRE ODRIOZOLA MARIA- ARANZAZU
Mostramos los datos de IZAGUIRRE ODRIOZOLA MARIA- ARANZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IZAGUIRRE ODRIOZOLA MARIA- ARANZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos