IZAGUIRRE LARRAÑAGA MIREN ESKARNE
Informe ejecutivo de IZAGUIRRE LARRAÑAGA MIREN ESKARNE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IZAGUIRRE LARRAÑAGA MIREN ESKARNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANCISIDOR LARRAÑAGA Y COMPAÑIA SL | Vicepresidente | 02/10/2019 | |
MANCISIDOR LARRAÑAGA Y COMPAÑIA SL | Consejero | 02/10/2019 |
VINCULACIONES DE IZAGUIRRE LARRAÑAGA MIREN ESKARNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IZAGUIRRE LARRAÑAGA MIREN ESKARNE
Empresa: MANCISIDOR LARRAÑAGA Y COMPAÑIA SA
Consejero
- Izaguirre Larrañaga Ignacio-francisco
- Izaguirre Larrañaga Miren Eskarne
- Izaguirre Larrañaga Sabino
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Izaguirre Larrañaga Miren Eskarne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 21, S 8, H SS 3238, I/A 18 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-20
Empresa: MANCISIDOR LARRAÑAGA Y COMPAÑIA SA
Consejero
- Izaguirre Larrañaga Ignacio-francisco
- Izaguirre Larrañaga Miren Eskarne
- Izaguirre Larrañaga Sabino
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Izaguirre Larrañaga Miren Eskarne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 21, S 8, H SS 3238, I/A 18 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-20
Empresa: EMENA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arrese Molinuevo Asier
- Izaguirre Larrañaga Miren Eskarne
- Izaguirre Larrañaga Sabino
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 61, S 8, H SS 5291, I/A 19 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-20
Empresa: MANCISIDOR LARRAÑAGA Y COMPAÑIA SA
Consejero
- Izaguirre Larrañaga Ignacio-francisco
- Izaguirre Larrañaga Miren Eskarne
- Izaguirre Larrañaga Sabino
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Izaguirre Larrañaga Miren Eskarne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 21, S 8, H SS 3238, I/A 16 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-20
Empresa: MANCISIDOR LARRAÑAGA Y COMPAÑIA SA
Consejero
- Izaguirre Larrañaga Ignacio-francisco
- Izaguirre Larrañaga Miren Eskarne
- Izaguirre Larrañaga Sabino
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Izaguirre Larrañaga Miren Eskarne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 21, S 8, H SS 3238, I/A 15 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-20
Empresa: EMENA SL
Consejero
- Izaguirre Larrañaga Ignacio-francisco
- Izaguirre Larrañaga Miren Eskarne
- Izaguirre Larrañaga Sabino
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 59, S 8, H SS 5291, I/A 12 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-20
Empresa: EMENA SL
Consejero
- Izaguirre Larrañaga Ignacio-francisco
- Izaguirre Larrañaga Miren Eskarne
- Izaguirre Larrañaga Sabino
- Narbaiza Zabala Maria-aranzazu
- Uria De Los Bueis Luis Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 59, S 8, H SS 5291, I/A 12 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-20
Información de IZAGUIRRE LARRAÑAGA MIREN ESKARNE
Mostramos los datos de IZAGUIRRE LARRAÑAGA MIREN ESKARNE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IZAGUIRRE LARRAÑAGA MIREN ESKARNE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos