IZAGUIRRE KNORR MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de IZAGUIRRE KNORR MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE IZAGUIRRE KNORR MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARBONICAS ALAVESAS SA | Consejero | 11/10/2013 | |
CARBONICAS ALAVESAS SA | Miem.Com.Ej. | 11/10/2013 |
VINCULACIONES DE IZAGUIRRE KNORR MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IZAGUIRRE KNORR MIGUEL ANGEL
Empresa: CARBONICAS ALAVESAS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 30, S 8, H VI 297, I/A 47 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-01
Empresa: LASARIZA SICAV SA
Liquidador
- Izaguirre Knorr Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27651 , F 20, S 8, H M 498284, I/A 12 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-28
Empresa: GESTION DE INVERSIONES IZAVI 21 SL
Administrador Unico
- Izaguirre Knorr Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 45, S 8, H VI 11014, I/A 2 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-01
Empresa: URBANIZADORA ELORDIGANE SL
Consejero
- Gaztelu Hernaiz Aitor Fernando
- Izaguirre Knorr Miguel Angel
- Reparaz Rebolleda Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3416 , F 123, S 8, H BI 24777, I/A 19 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-48
Empresa: CARBONICAS ALAVESAS SA
Consejero
Miem.Com.Ej.
- Gorbea Saenz De Lafuente Roberto
- Izaguirre Knorr Miguel Angel
- Knorr Alonso Eduardo
- Knorr Borras Roman
Pres.Com.Ej.
Presidente
Sec.Com.Ej.
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 27, S 8, H VI 297, I/A 44 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-01
Empresa: CARBONICAS ALAVESAS SA
Consejero
Miem.Com.Ej.
- Gorbea Saenz De Lafuente Roberto
- Izaguirre Knorr Miguel Angel
- Knorr Alonso Eduardo
- Knorr Borras Roman
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 27, S 8, H VI 297, I/A 44 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-01
Empresa: CASARES GOLF GARDENS SL
Consejero
- Gaztelu Hernaiz Aitor Fernando
- Izaguirre Knorr Miguel Angel
- Knorr Borras Roman
- Niñerola Cornado Manuel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4751 , F 174, S 8, H BI 47559, I/A 8 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-48
Empresa: CONSULNOR ALAVA SA
Consejero
- Delclaux De La Sota Manuel Maria
- Iza Oqueranza Sabino
- Izaguirre Knorr Miguel Angel
- Zubiaurre Cuevas Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 92, S 8, H VI 6421, I/A 17 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-01
Apoderado Solidario
- Izaguirre Knorr Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4751 , F 146, S 8, H BI 47557, I/A 4 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-48
Consejero
- Izaguirre Knorr Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4751 , F 146, S 8, H BI 47557, I/A 4 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-48
VER MAS ACTOS
Información de IZAGUIRRE KNORR MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de IZAGUIRRE KNORR MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IZAGUIRRE KNORR MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos