IVARS RUIZ JOSE JAVIER
Informe ejecutivo de IVARS RUIZ JOSE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE IVARS RUIZ JOSE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IVARSTEC CONSULTING SL | Administrador Unico | 25/03/2024 |
VINCULACIONES DE IVARS RUIZ JOSE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IVARS RUIZ JOSE JAVIER
Empresa: IVARSTEC CONSULTING SL
Administrador Unico
- Ivars Ruiz Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11538, L 8816, F 71, S 8, H V 217180, I/A 1 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-46
Empresa: QUALITY PRIVACY SL
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38400 , F 63, S 8, H M 683143, I/A 2 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-28
Empresa: QUALITY PRIVACY SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38400 , F 63, S 8, H M 683143, I/A 2 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-28
Empresa: LEGAL ERASER SL
Apoderado Solidario
- Abellan Vallet Luis
- Franch Fleta Francisco Javier
- Ivars Ruiz Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10461, L 7742, F 156, S 8, H V 180704, I/A 3 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-46
Empresa: QUALITY PRIVACY SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38400 , F 62, S 8, H M 683143, I/A 1 (24/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-28
Empresa: LEGAL ERASER SL
Apoderado Solidario
- Abellan Vallet Luis
- Franch Fleta Francisco Javier
- Ivars Ruiz Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10461, L 7742, F 155, S 8, H V 180704, I/A 2 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-54-46
Empresa: UBICUA CONSULTING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ivars Ruiz Jose Javier
- Mompo Buchon Joaquin
- Mompo Moreno Jacobo
- Mompo Moreno Joaquin
Presidente
Secretario
- Ivars Ruiz Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8892, L 6178, F 192, S 8, H V 129208, I/A 5 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-46
Información de IVARS RUIZ JOSE JAVIER
Mostramos los datos de IVARS RUIZ JOSE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IVARS RUIZ JOSE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos