IVANA GONZALEZ JIMENEZ
Informe ejecutivo de IVANA GONZALEZ JIMENEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IVANA GONZALEZ JIMENEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINQUES CANOVAS SL | Apoderado Solidario | 13/08/2009 | 17/06/2010 |
FINQUES CANOVAS SL | Apoderado Mancomunado | 05/06/2009 | 11/02/2010 |
VINCULACIONES DE IVANA GONZALEZ JIMENEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IVANA GONZALEZ JIMENEZ
Empresa: FINQUES CANOVAS SL
Apoderado Solidario
- Ivana Gonzalez Jimenez
- Narcis Berloso Coll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1623 , F 96, S 8, H GI 27374, I/A 14 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-17
Empresa: FINQUES CANOVAS SL
Apoderado Mancomunado
- Beatriz Eva Perez Rodriguez
- Ivana Gonzalez Jimenez
- Jaume Regincos Vila
- Juan Maria Font Usan
- Narcis Berloso Coll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1623 , F 95, S 8, H GI 27374, I/A 11 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-17
Empresa: FINQUES CANOVAS SL
Apoderado Solidario
- Ivana Gonzalez Jimenez
- Narcis Berloso Coll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1623 , F 47, S 8, H GI 27374, I/A 9 (13/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-17
Empresa: FINQUES CANOVAS SL
Apoderado Mancomunado
- Beatriz Eva Perez Rodriguez
- Ivana Gonzalez Jimenez
- Jaume Regincos Vila
- Juan Maria Font Usan
- Narcis Berloso Coll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1623 , F 47, S 8, H GI 27374, I/A 7 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-17
Información de IVANA GONZALEZ JIMENEZ
Mostramos los datos de IVANA GONZALEZ JIMENEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IVANA GONZALEZ JIMENEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos