IVAN VIGIL JOAQUIN JAVIER
Informe ejecutivo de IVAN VIGIL JOAQUIN JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IVAN VIGIL JOAQUIN JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOOD GASTRONOMIA SL | Administrador Unico | 28/09/2020 | |
FOOD PROFESSIONAL SL | Socio Unico | 03/02/2020 | |
FOOD PROFESSIONAL SL | Administrador Unico | 03/02/2020 |
VINCULACIONES DE IVAN VIGIL JOAQUIN JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IVAN VIGIL JOAQUIN JAVIER
Empresa: LABORATORIOS ASTURSA SL
Administrador Solidario
- Ivan Vigil Joaquin Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 145, S 8, H AS 5382, I/A 10 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-33
Empresa: FOOD GASTRONOMIA SL
Administrador Unico
- Ivan Vigil Joaquin Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4410 , F 169, S 8, H AS 56760, I/A 1 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-33
Empresa: FOOD PROFESSIONAL SL
Administrador Unico
- Ivan Vigil Joaquin Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4385 , F 57, S 8, H AS 56171, I/A 1 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-33
Empresa: FOOD PROFESSIONAL SL
Socio Único
- Ivan Vigil Joaquin Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4385 , F 57, S 8, H AS 56171, I/A 1 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-33
Empresa: LABORATORIOS ASTURSA SL
Administrador Solidario
- Ivan Vigil Joaquin Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 125, S 8, H AS 5382, I/A 8 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-33
Información de IVAN VIGIL JOAQUIN JAVIER
Mostramos los datos de IVAN VIGIL JOAQUIN JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IVAN VIGIL JOAQUIN JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos