ITURRIAGA MIÑON FAUSTO
Informe ejecutivo de ITURRIAGA MIÑON FAUSTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ITURRIAGA MIÑON FAUSTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZAPIRRALL SL | Vicepresidente | 28/10/2022 | 05/07/2024 |
ZAPIRRALL SL | Consejero | 28/10/2022 | 05/07/2024 |
ZAPIRRALL SL | Administrador Mancomunado | 19/02/2020 | 28/10/2022 |
ZAPIRRALL SL | Administrador Mancomunado | 18/05/2010 | 19/02/2020 |
R G B ARTE VISUAL SL | Administrador Solidario | 07/01/2016 |
VINCULACIONES DE ITURRIAGA MIÑON FAUSTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ITURRIAGA MIÑON FAUSTO
Empresa: ZAPIRRALL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Iturriaga Miñon Fausto
- Iturriaga Miñon Jose Antonio
- Iturriaga Miñon Miguel Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Iturriaga Miñon Fausto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BU 6761, I/A 18 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-09
Empresa: ZAPIRRALL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Iturriaga Miñon Fausto
- Iturriaga Miñon Jose Antonio
- Iturriaga Miñon Miguel Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Iturriaga Miñon Fausto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 762, L 553, F 136, S 8, H BU 6761, I/A 15 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-09
Empresa: ZAPIRRALL SL
Administrador Mancomunado
- Iturriaga Miñon Fausto
- Iturriaga Miñon Jose Antonio
- Iturriaga Miñon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 762, L 553, F 136, S 8, H BU 6761, I/A 15 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-09
Empresa: ZAPIRRALL SL
Administrador Mancomunado
- Iturriaga Miñon Fausto
- Iturriaga Miñon Jose Antonio
- Iturriaga Miñon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 762, L 553, F 135, S 8, H BU 6761, I/A 14 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-09
Empresa: ZAPIRRALL SL
Administrador Mancomunado
- Iturriaga Miñon Fausto
- Iturriaga Miñon Jose Antonio
- Iturriaga Miñon Miguel Angel
- Iturriaga Teran Zacarias
- Miñon Nogal Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 762, L 553, F 135, S 8, H BU 6761, I/A 14 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-09
Empresa: R G B ARTE VISUAL SL
Administrador Solidario
- Garcia Silva Maria Lucia
- Iturriaga Miñon Fausto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796 , F 200, S 8, H M 16192, I/A 7 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Empresa: ZAPIRRALL SL
Administrador Mancomunado
- Iturriaga Miñon Fausto
- Iturriaga Miñon Jose Antonio
- Iturriaga Miñon Miguel Angel
- Iturriaga Teran Zacarias
- Miñon Nogal Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405, L 196, F 67, S 8, H BU 6761, I/A 3 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-09
Información de ITURRIAGA MIÑON FAUSTO
Mostramos los datos de ITURRIAGA MIÑON FAUSTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ITURRIAGA MIÑON FAUSTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos