ITURRI ARGUINZONIZ XAVIER
Informe ejecutivo de ITURRI ARGUINZONIZ XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ITURRI ARGUINZONIZ XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCAVACIONES BUTRON SA | Administrador Unico | 29/10/2009 |
VINCULACIONES DE ITURRI ARGUINZONIZ XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ITURRI ARGUINZONIZ XAVIER
Empresa: EXCAVACIONES BUTRON SA
Administrador Unico
- Iturri Arguinzoniz Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 143, S 8, H BI 3025,A , I/ 16 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-48
Empresa: EXCAVACIONES BUTRON SA
Administrador Unico
- Iturri Arguinzoniz Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 143, S 8, H BI 3025,A , I/ 15 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-48
Empresa: HERRIDECOR SL
Administrador Solidario
- Iturri Arguinzoniz Xavier
- Iturri Urtasun Rafael Crescencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712 , F 24, S 8, H BI 46471, I/A 5 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-48
Liquidador
- Iturri Arguinzoniz Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4663 , F 45, S 8, H BI 45412, I/A 2 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-48
Administrador Unico
- Iturri Arguinzoniz Xavier
Liquidador
- Iturri Arguinzoniz Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4663 , F 45, S 8, H BI 45412, I/A 2 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-48
Empresa: HERRIDECOR SL
Administrador Solidario
- Iturri Arguinzoniz Xavier
- Iturri Urtasun Rafael Crescencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712 , F 23, S 8, H BI 46471, I/A 3 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-48
Empresa: HERRIDECOR SL
Administrador Mancomunado
- Iturri Arguinzoniz Xavier
- Mendez Suarez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712 , F 23, S 8, H BI 46471, I/A 3 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-48
Empresa: EXCAVACIONES BUTRON SA
Administrador Unico
- Iturri Arguinzoniz Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 143, S 8, H BI 3025,A , I/ 14 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-48
Información de ITURRI ARGUINZONIZ XAVIER
Mostramos los datos de ITURRI ARGUINZONIZ XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ITURRI ARGUINZONIZ XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos