ITURREGUI OBREGON CARLOS
Informe ejecutivo de ITURREGUI OBREGON CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ITURREGUI OBREGON CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENWESA OPERACIONES SME | Apoderado Mancomunado | 02/08/2024 | |
ENWESA OPERACIONES SME | Apoderado | 21/02/2024 |
VINCULACIONES DE ITURREGUI OBREGON CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ITURREGUI OBREGON CARLOS
Empresa: ENWESA OPERACIONES SME
Apoderado Mancomunado
- Anton Ibañez Maria-angeles
- Gomez Albella Sergio
- Gonzalez-mesones Mendicouague Agustin
- Iturregui Obregon Carlos
- Larrea Izaguirre Nahikari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 8686, I/A 132 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-39
Empresa: ENWESA OPERACIONES SME
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 8686, I/A 131 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-39
Empresa: ENWESA OPERACIONES SME
Apoderado
- Iturregui Obregon Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1153 , F 81, S 8, H S 8686, I/A 126 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-39
Empresa: ENWESA OPERACIONES SME
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1153 , F 80, S 8, H S 8686, I/A 124 (07/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-39
Empresa: ENWESA OPERACIONES SME
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1153 , F 80, S 8, H S 8686, I/A 124 (07/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-39
Empresa: ENWESA OPERACIONES SME
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1153 , F 77, S 8, H S 8686, I/A 115 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-39
Empresa: ENWESA OPERACIONES SME
Apoderado Mancomunado
- Gomez Albella Sergio
- Gonzalez-mesones Mendicouague Agustin
- Iturregui Obregon Carlos
- Ortiz Castañera Pedro-jose
- Rolan Alonso Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1153 , F 77, S 8, H S 8686, I/A 115 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-39
Empresa: ENWESA OPERACIONES SME
Apoderado Mancomunado
- Gomez Albella Sergio
- Gonzalez-mesones Mendicouague Agustin
- Iturregui Obregon Carlos
- Ortiz Castañera Pedro-jose
- Rolan Alonso Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1153 , F 76, S 8, H S 8686, I/A 113 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-39
Información de ITURREGUI OBREGON CARLOS
Mostramos los datos de ITURREGUI OBREGON CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ITURREGUI OBREGON CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos