ITURBE GARCIA SERGIO
Informe ejecutivo de ITURBE GARCIA SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ITURBE GARCIA SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITURBE PROPERTIES SL | Socio Unico | 18/03/2022 | |
ITURBE PROPERTIES SL | Administrador Unico | 18/03/2022 | |
RESTAURANTES AILATAN SL | Administrador Unico | 11/01/2013 |
VINCULACIONES DE ITURBE GARCIA SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ITURBE GARCIA SERGIO
Empresa: ITURBE PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Iturbe Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6144, L 5051, F 223, S 8, H MA166188, I/A 1 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-29
Empresa: ITURBE PROPERTIES SL
Socio Único
- Iturbe Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6144, L 5051, F 223, S 8, H MA166188, I/A 1 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-29
Empresa: MARVAMAR GRUPO INMOBILIARIO SL
Administrador Unico
- Iturbe Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107, L 1020, F 198, S 8, H MA 31410, I/A 7 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-29
Empresa: MARVAMAR GRUPO INMOBILIARIO SL
Administrador Unico
- Iturbe Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107, L 1020, F 198, S 8, H MA 31410, I/A 6 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-29
Empresa: RESTAURANTES AILATAN SL
Administrador Unico
- Iturbe Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20248 , F 3, S 8, H M 357797, I/A 3 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-28
Empresa: RESTAURANTES AILATAN SL
Administrador Solidario
- Garcia Puig Maria Antonia
- Iturbe Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20248 , F 3, S 8, H M 357797, I/A 3 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-28
Información de ITURBE GARCIA SERGIO
Mostramos los datos de ITURBE GARCIA SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ITURBE GARCIA SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos