ITURBE GARCIA NATALIA
Informe ejecutivo de ITURBE GARCIA NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ITURBE GARCIA NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAFE PROPERTIES SL | Apoderado Solidario | 31/10/2018 | |
SEE HIGH PROPERTIES SPAIN SL | Apoderado Solidario | 16/10/2018 |
VINCULACIONES DE ITURBE GARCIA NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ITURBE GARCIA NATALIA
Empresa: GOLDEN MARBEL HOMES PROMOTIONS SL
Apoderado Solidario
- Fegan John Joseph
- Garcia Hernandez Rosalia
- Iturbe Garcia Natalia
- Leon Nahmad Daniel
- LEXAFI CONSULTORES SL
- Mancilla Collantes Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5771, L 4678, F 208, S 8, H MA127917, I/A 9 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-29
Empresa: JAKA DESIGN SL
Apoderado Solidario
- Fegan John Joseph
- Iturbe Garcia Natalia
- Leon Nahmad Daniel
- LEXAFI CONSULTORES SL
- Mancilla Collantes Jorge
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6324, L 5232, F 155, S 8, H MA146888, I/A 7 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-29
Empresa: SAMNICOLE PROPERTIES SL
Apoderado Solidario
- Fegan John Joseph
- Gomez Valpuesta Pilar
- Iturbe Garcia Natalia
- Leon Nahmad Daniel
- LEXAFI CONSULTORES SL
- Mancilla Collantes Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4402, L 3311, F 99, S 8, H MA 94139, I/A 3 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-29
Empresa: SEE HIGH PROPERTIES SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Cuesta Montejano Dimas
- Fegan John Joseph
- Iturbe Garcia Natalia
- LEXAFI CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5499, L 4406, F 147, S 8, H MA133277, I/A 6 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-29
Empresa: JAKA DESIGN SL
Apoderado Solidario
- Fegan John Joseph
- Iturbe Garcia Natalia
- Leon Nahmad Daniel
- LEXAFI CONSULTORES SL
- Mancilla Collantes Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5763, L 4670, F 18, S 8, H MA146888, I/A 2 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-29
Empresa: GOLDEN MARBEL HOMES PROMOTIONS SL
Apoderado Solidario
- Fegan John Joseph
- Garcia Hernandez Rosalia
- Iturbe Garcia Natalia
- Leon Nahmad Daniel
- LEXAFI CONSULTORES SL
- Mancilla Collantes Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5391, L 4298, F 157, S 8, H MA127917, I/A 8 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-29
Empresa: MARVAMAR GRUPO INMOBILIARIO SL
Liquidador
- Iturbe Garcia Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107, L 1020, F 198, S 8, H MA 31410, I/A 8 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-29
Empresa: MARVAMAR GRUPO INMOBILIARIO SL
Administrador Unico
- Iturbe Garcia Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107, L 1020, F 198, S 8, H MA 31410, I/A 8 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-29
Empresa: MARVAMAR GRUPO INMOBILIARIO SL
Administrador Unico
- Iturbe Garcia Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107, L 1020, F 198, S 8, H MA 31410, I/A 7 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-29
Empresa: RESTAURANTES AILATAN SL
Administrador Solidario
- Iturbe Garcia Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20248 , F 2, S 8, H M 357797, I/A 2 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-28
Información de ITURBE GARCIA NATALIA
Mostramos los datos de ITURBE GARCIA NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ITURBE GARCIA NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos