ISPIZUA ANDUIZA GABRIEL RAFAEL
Informe ejecutivo de ISPIZUA ANDUIZA GABRIEL RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ISPIZUA ANDUIZA GABRIEL RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORTHSIDE MARKET SL | Administrador Unico | 03/09/2013 | 06/06/2016 |
IZORIA SL | Administrador Unico | 02/09/2013 | 30/11/2015 |
VINCULACIONES DE ISPIZUA ANDUIZA GABRIEL RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ISPIZUA ANDUIZA GABRIEL RAFAEL
Empresa: NORTHSIDE MARKET SL
Administrador Unico
- Ispizua Anduiza Gabriel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5363 , F 177, S 8, H BI 62217, I/A 3 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-48
Empresa: IZORIA SL
Administrador Unico
- Ispizua Anduiza Gabriel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5324 , F 11, S 8, H BI 61113, I/A 4 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-48
Empresa: NORTHSIDE MARKET SL
Administrador Unico
- Ispizua Anduiza Gabriel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5363 , F 177, S 8, H BI 62217, I/A 2 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-48
Empresa: IZORIA SL
Administrador Unico
- Ispizua Anduiza Gabriel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5324 , F 11, S 8, H BI 61113, I/A 3 (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-48
Información de ISPIZUA ANDUIZA GABRIEL RAFAEL
Mostramos los datos de ISPIZUA ANDUIZA GABRIEL RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ISPIZUA ANDUIZA GABRIEL RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos