ISIEGAS GERNER ALBERTO
Informe ejecutivo de ISIEGAS GERNER ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ISIEGAS GERNER ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES ARAGONESAS EPI SL | Administrador Unico | 23/05/2014 | |
INTERNACIONAL DE CONSULTAS E INTERMEDIACIONES SL | Administrador Unico | 03/07/2012 |
VINCULACIONES DE ISIEGAS GERNER ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ISIEGAS GERNER ALBERTO
Empresa: FOMENT IMMOBILIARI DEL BAIX CAMP SA
Administrador Unico
- Isiegas Gerner Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1235 , F 185, S 8, H T 13570, I/A 12 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-43
Empresa: FOMENT IMMOBILIARI DEL BAIX CAMP SA
Administrador Unico
- Isiegas Gerner Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1235 , F 185, S 8, H T 13570, I/A 11 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-43
Empresa: PROMOCIONES ARAGONESAS EPI SL
Administrador Unico
- Isiegas Gerner Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3112 , F 45, S 8, H Z 36437, I/A 4 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-50
Administrador Unico
- Isiegas Gerner Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 93, S 8, H Z 53481, I/A 1 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-50
Información de ISIEGAS GERNER ALBERTO
Mostramos los datos de ISIEGAS GERNER ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ISIEGAS GERNER ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos