ISIDRO MARTINEZ DAVID
Informe ejecutivo de ISIDRO MARTINEZ DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ISIDRO MARTINEZ DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD DE ASESORAMIENTO CEVI CONSULTING SL | Administrador Unico | 12/12/2017 | |
AGRADO CATERING SL | Administrador Unico | 17/03/2011 | |
INSTITUTO EUROPEO PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO SL | Administrador Unico | 24/02/2009 |
VINCULACIONES DE ISIDRO MARTINEZ DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ISIDRO MARTINEZ DAVID
Administrador Unico
- Isidro Martinez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10932 , F 182, S 8, H M 172540, I/A 4 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
Administrador Unico
- Isidro Martinez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24868 , F 144, S 8, H M 447679, I/A 2 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-28
Empresa: AGRADO CATERING SL
Administrador Unico
- Isidro Martinez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27976 , F 130, S 8, H M 504202, I/A 1 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-28
Administrador Unico
- Isidro Martinez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26454 , F 60, S 8, H M 476733, I/A 1 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-44-28
Información de ISIDRO MARTINEZ DAVID
Mostramos los datos de ISIDRO MARTINEZ DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ISIDRO MARTINEZ DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos