ISIDRE PASTO ARDITE
Informe ejecutivo de ISIDRE PASTO ARDITE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ISIDRE PASTO ARDITE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MVK 2.0 SL | Socio Unico | 28/05/2024 | |
MVK 2.0 SL | Administrador Unico | 28/05/2024 | |
MVK NETWORKS SL | Socio Unico | 10/01/2022 | |
MVK NETWORKS SL | Administrador Unico | 10/01/2022 | |
MAVERICK NETWORKS SL | Socio Unico | 09/10/2014 | |
MAVERICK NETWORKS SL | Administrador Unico | 09/10/2014 |
VINCULACIONES DE ISIDRE PASTO ARDITE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ISIDRE PASTO ARDITE
Empresa: MVK 2.0 SL
Administrador Unico
- Isidre Pasto Ardite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 75109, I/A 1 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-17
Empresa: MVK 2.0 SL
Socio Único
- Isidre Pasto Ardite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 75109, I/A 1 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-17
Empresa: MVK NETWORKS SL
Administrador Unico
- Isidre Pasto Ardite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3355 , F 157, S 8, H GI 70331, I/A 1 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-17
Empresa: MVK NETWORKS SL
Socio Único
- Isidre Pasto Ardite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3355 , F 157, S 8, H GI 70331, I/A 1 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-17
Empresa: MAVERICK NETWORKS SL
Administrador Unico
- Isidre Pasto Ardite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2995 , F 141, S 8, H GI 57199, I/A 1 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-17
Empresa: MAVERICK NETWORKS SL
Socio Único
- Isidre Pasto Ardite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2995 , F 141, S 8, H GI 57199, I/A 1 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-17
Información de ISIDRE PASTO ARDITE
Mostramos los datos de ISIDRE PASTO ARDITE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ISIDRE PASTO ARDITE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos