ISIDORO LLORCA CIURANA
Informe ejecutivo de ISIDORO LLORCA CIURANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ISIDORO LLORCA CIURANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROJECCINE SERVEIS AUDIOVISUALS SL | Socio Unico | 16/02/2024 | |
PROJECCINE SERVEIS AUDIOVISUALS SL | Administrador Unico | 16/02/2024 | |
YORICK PRODUCCIONS AUDIOVISUALS SL | Socio Unico | 20/03/2012 | |
YORICK PRODUCCIONS AUDIOVISUALS SL | Administrador Unico | 20/03/2012 | |
RESCAT FILMS SL | Socio Unico | 06/11/2009 | |
RESCAT FILMS SL | Administrador Unico | 06/11/2009 |
VINCULACIONES DE ISIDORO LLORCA CIURANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ISIDORO LLORCA CIURANA
Empresa: PROJECCINE SERVEIS AUDIOVISUALS SL
Administrador Unico
- Isidoro Llorca Ciurana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3473 , F 149, S 8, H GI 74385, I/A 1 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-17
Empresa: PROJECCINE SERVEIS AUDIOVISUALS SL
Socio Único
- Isidoro Llorca Ciurana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3473 , F 149, S 8, H GI 74385, I/A 1 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-17
Empresa: YORICK PRODUCCIONS AUDIOVISUALS SL
Administrador Unico
- Isidoro Llorca Ciurana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2826 , F 36, S 8, H GI 51950, I/A 2 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-17
Empresa: YORICK PRODUCCIONS AUDIOVISUALS SL
Administrador Mancomunado
- Isidoro Llorca Ciurana
- Ricardo Reguant Molinos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2826 , F 36, S 8, H GI 51950, I/A 2 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-17
Empresa: YORICK PRODUCCIONS AUDIOVISUALS SL
Socio Único
- Isidoro Llorca Ciurana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2826 , F 36, S 8, H GI 51950, I/A 2 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-17
Empresa: YORICK PRODUCCIONS AUDIOVISUALS SL
Administrador Mancomunado
- Isidoro Llorca Ciurana
- Ricardo Reguant Molinos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2826 , F 32, S 8, H GI 51950, I/A 1 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-17
Empresa: RESCAT FILMS SL
Administrador Unico
- Isidoro Llorca Ciurana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2751 , F 188, S 8, H GI 49154, I/A 1 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-17
Empresa: RESCAT FILMS SL
Socio Único
- Isidoro Llorca Ciurana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2751 , F 188, S 8, H GI 49154, I/A 1 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-17
Información de ISIDORO LLORCA CIURANA
Mostramos los datos de ISIDORO LLORCA CIURANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ISIDORO LLORCA CIURANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos