ISASI ISASMENDI GELPI ANTONIO
Informe ejecutivo de ISASI ISASMENDI GELPI ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ISASI ISASMENDI GELPI ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FILMSTUDIO SA | Liquidador | 24/05/2017 | 08/04/2021 |
FILMSTUDIO SA | Consejero | 04/09/2013 | 24/05/2017 |
FILMSTUDIO SA | Consejero Delegado | 04/09/2013 | 24/05/2017 |
FILMSTUDIO SA | Secretario | 04/09/2013 | 24/05/2017 |
MAGNARENT SL | Liquidador | 21/01/2010 | 21/01/2010 |
MAGNARENT SL | Administrador Solidario | 21/01/2010 |
VINCULACIONES DE ISASI ISASMENDI GELPI ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ISASI ISASMENDI GELPI ANTONIO
Empresa: FILMSTUDIO SA
Liquidador
- Isasi Isasmendi Gelpi Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43921 , F 11, S 8, H B 90413, I/A 32 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-08
Empresa: FILMSTUDIO SA
Liquidador
- Isasi Isasmendi Gelpi Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43921 , F 11, S 8, H B 90413, I/A 31 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-08
Empresa: FILMSTUDIO SA
Consejero Delegado
- Isasi Isasmendi Gelpi Antonio
Consejero
- Isasi Isasmendi Gelpi Antonio
- Isasi Isasmendi Gelpi Maria Teresa
- Isasi Isasmendi Lasa Jose Antonio
Presidente
Secretario
- Isasi Isasmendi Gelpi Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43921 , F 11, S 8, H B 90413, I/A 31 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-08
Empresa: FILMSTUDIO SA
Consejero Delegado
- Isasi Isasmendi Gelpi Antonio
Consejero
- Gelpi Puig Juan
- Isasi Isasmendi Gelpi Antonio
- Isasi Isasmendi Gelpi Maria Teresa
- Isasi Isasmendi Lasa Jose Antonio
- Isasi Isasmendi Paredes Maria
Presidente
Secretario
- Isasi Isasmendi Gelpi Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11592 , F 69, S 8, H B 90413, I/A 28 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-08
Empresa: FILMSTUDIO SA
Consejero Delegado
- Isasi Isasmendi Gelpi Antonio
Consejero
- Gelpi Puig Juan
- Isasi Isasmendi Gelpi Antonio
- Isasi Isasmendi Gelpi Maria Teresa
- Isasi Isasmendi Lasa Jose Antonio
- Isasi Isasmendi Paredes Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11592 , F 69, S 8, H B 90413, I/A 28 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-08
Empresa: MAGNARENT SL
Administrador Solidario
- Isasi Isasmendi Gelpi Antonio
- Isasi Isasmendi Lasa Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24220 , F 59, S 8, H B 66191, I/A 13 N (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-08
Empresa: MAGNARENT SL
Liquidador
- Isasi Isasmendi Gelpi Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24220 , F 59, S 8, H B 66191, I/A 14 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-08
Información de ISASI ISASMENDI GELPI ANTONIO
Mostramos los datos de ISASI ISASMENDI GELPI ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ISASI ISASMENDI GELPI ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos