ISABEL ROS GARCIA
Informe ejecutivo de ISABEL ROS GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE ISABEL ROS GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ISABEL ROS GARCIA
Empresa: PROMOCONS JIDT SL
Apoderado
- Isabel Ros Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2481 , F 49, S 8, H GI 41938, I/A 9 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-17
Empresa: OLOT PROFESSIONALS DE CONSTRUCCIO SL
Administrador Unico
- Isabel Ros Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1139 , F 37, S 8, H GI 20261, I/A 10 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-17
Empresa: NOVAGIT PROFESSIONAL SL
Apoderado
- Isabel Ros Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2683 , F 36, S 8, H GI 46689, I/A 6 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-17
Empresa: PROMOCONS JIDT SL
Apoderado
- Isabel Ros Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2481 , F 48, S 8, H GI 41938, I/A 5 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-17
Empresa: OLOT PROFESSIONALS DE CONSTRUCCIO SL
Administrador Unico
- Isabel Ros Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1139 , F 36, S 8, H GI 20261, I/A 7 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-17
Información de ISABEL ROS GARCIA
Mostramos los datos de ISABEL ROS GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ISABEL ROS GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos