ISABEL-MARIA FERNANDEZ LOPEZ
Informe ejecutivo de ISABEL-MARIA FERNANDEZ LOPEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ISABEL-MARIA FERNANDEZ LOPEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTO MURILLO 2020 SL | Administrador Unico | 21/05/2019 | |
ELIO SIROCO CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Unico | 03/01/2017 |
VINCULACIONES DE ISABEL-MARIA FERNANDEZ LOPEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ISABEL-MARIA FERNANDEZ LOPEZ
Empresa: SIROCO MIÑARRO OPTICAS SL
Liquidador
- Isabel-maria Fernandez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3379 , F 59, S 8, H MU 98332, I/A 2 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-30
Empresa: SIROCO MIÑARRO OPTICAS SL
Administrador Unico
Liquidador
- Isabel-maria Fernandez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3379 , F 59, S 8, H MU 98332, I/A 2 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-30
Empresa: PROYECTO MURILLO 2020 SL
Administrador Unico
- Isabel-maria Fernandez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 123, S 8, H MU 98691, I/A 1 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-30
Empresa: ELIO SIROCO CORREDURIA DE SEGUROS SL
Administrador Unico
- Isabel-maria Fernandez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3218 , F 10, S 8, H MU 90337, I/A 1 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-30
Empresa: ELIO SIROCO CORREDURIA DE SEGUROS SL
Socio Único
- Isabel-maria Fernandez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3218 , F 10, S 8, H MU 90337, I/A 1 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-30
Información de ISABEL-MARIA FERNANDEZ LOPEZ
Mostramos los datos de ISABEL-MARIA FERNANDEZ LOPEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ISABEL-MARIA FERNANDEZ LOPEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos