ISAACS MARTIN PAUL
Informe ejecutivo de ISAACS MARTIN PAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ISAACS MARTIN PAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MILO ENTERPRISE SL | Administrador Solidario | 27/02/2023 | |
MARBELLA INTERIORS SL | Administrador Unico | 11/01/2018 | |
CLOUD NINE CONSULTING SL | Administrador Solidario | 23/09/2016 |
VINCULACIONES DE ISAACS MARTIN PAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ISAACS MARTIN PAUL
Empresa: MILO ENTERPRISE SL
Administrador Solidario
- Isaacs Martin Paul
- Woolley Sean Philip
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6294, L 5202, F 131, S 8, H MA172456, I/A 1 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-29
Empresa: MARBELLA INTERIORS SL
Administrador Unico
- Isaacs Martin Paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5690, L 4597, F 4, S 8, H MA143051, I/A 1 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-29
Empresa: MARBELLA INTERIORS SL
Socio Único
- Isaacs Martin Paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5690, L 4597, F 4, S 8, H MA143051, I/A 1 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-29
Empresa: CLOUD NINE CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Isaacs Martin Paul
- Woolley Sean Philip
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2995, L 1908, F 64, S 8, H MA 54675, I/A 7 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-29
Información de ISAACS MARTIN PAUL
Mostramos los datos de ISAACS MARTIN PAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ISAACS MARTIN PAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos