IRUSTA AGUIRRE MARIA LUCIA
Informe ejecutivo de IRUSTA AGUIRRE MARIA LUCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IRUSTA AGUIRRE MARIA LUCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRANAT SL | Administrador Unico | 07/10/2010 | 29/06/2015 |
DULA CONSULTORES SL | Administrador Unico | 28/09/2010 | 25/06/2015 |
VINCULACIONES DE IRUSTA AGUIRRE MARIA LUCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRUSTA AGUIRRE MARIA LUCIA
Empresa: BRANAT SL
Administrador Unico
- Irusta Aguirre Maria Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2806 , F 31, S 8, H A 85030, I/A 7 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-03
Empresa: DULA CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Irusta Aguirre Maria Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8893, L 6179, F 114, S 8, H V 129230, I/A 4 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-46
Empresa: BRANAT SL
Administrador Unico
- Irusta Aguirre Maria Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2806 , F 31, S 8, H A 85030, I/A 6 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-03
Empresa: DULA CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Irusta Aguirre Maria Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8893, L 6179, F 114, S 8, H V 129230, I/A 3 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-46
Información de IRUSTA AGUIRRE MARIA LUCIA
Mostramos los datos de IRUSTA AGUIRRE MARIA LUCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRUSTA AGUIRRE MARIA LUCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos