IRUELA SEGOVIA ANTONIO
Informe ejecutivo de IRUELA SEGOVIA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IRUELA SEGOVIA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OMNIOS COGNITIVE SOLUTIONS SL | Presidente | 07/05/2019 | |
OMNIOS COGNITIVE SOLUTIONS SL | Consejero | 07/05/2019 | |
DREAM FACTORY 4CHANGE SL | Administrador Unico | 19/06/2017 |
VINCULACIONES DE IRUELA SEGOVIA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRUELA SEGOVIA ANTONIO
Empresa: OMNIOS COGNITIVE SOLUTIONS SL
Consejero
Presidente
- Iruela Segovia Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46873 , F 120, S 8, H B 533793, I/A 1 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-08
Empresa: SIWA ORACLE SL
Administrador Unico
- Iruela Segovia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38596 , F 187, S 8, H M 686385, I/A 2 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: SIWA ORACLE SL
Administrador Unico
- Iruela Segovia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46020 , F 162, S 8, H B 506992, I/A 1 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-08
Empresa: DREAM FACTORY 4CHANGE SL
Administrador Unico
- Iruela Segovia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45976 , F 28, S 8, H B 505709, I/A 1 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-08
Información de IRUELA SEGOVIA ANTONIO
Mostramos los datos de IRUELA SEGOVIA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRUELA SEGOVIA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos