IRMSCHER GUNTHER UWE
Informe ejecutivo de IRMSCHER GUNTHER UWE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IRMSCHER GUNTHER UWE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IRMSCHER IBERIA SA | Administrador Unico | 19/02/2013 |
VINCULACIONES DE IRMSCHER GUNTHER UWE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRMSCHER GUNTHER UWE
Empresa: IRMSCHER IBERIA SA
Administrador Unico
- Irmscher Gunther Uwe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3262 , F 170, S 8, H Z 12505, I/A 24 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-50
Empresa: IRMSCHER IBERIA SA
Administrador Unico
- Irmscher Gunther Uwe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3262 , F 169, S 8, H Z 12505, I/A 22 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-50
Empresa: IRMSCHER SAE
Administrador Unico
- Irmscher Gunther Uwe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3861 , F 136, S 8, H Z 7517, I/A 27 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-50
Empresa: IRMSCHER SAE
Administrador Unico
- Irmscher Gunther Uwe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3861 , F 135, S 8, H Z 7517, I/A 26 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-50
Empresa: IRMSCHER IBERIA SA
Administrador Unico
- Irmscher Gunther Uwe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3262 , F 167, S 8, H Z 12505, I/A 16 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-50
Empresa: IRMSCHER IBERIA SA
Administrador Solidario
- Irmscher Gunther Uwe
- Lutz Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3262 , F 167, S 8, H Z 12505, I/A 16 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-50
Empresa: IRMSCHER SAE
Administrador Unico
- Irmscher Gunther Uwe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3861 , F 133, S 8, H Z 7517, I/A 20 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-50
Empresa: IRMSCHER SAE
Administrador Solidario
- Irmscher Gunther Uwe
- Lutz Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3861 , F 133, S 8, H Z 7517, I/A 20 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-50
Empresa: IRMSCHER SAE
Administrador Solidario
- Irmscher Gunther Uwe
- Lutz Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1317 , F 158, S 8, H Z 7517, I/A 15 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-50
Empresa: IRMSCHER IBERIA SA
Administrador Solidario
- Irmscher Gunther Uwe
- Lutz Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3262 , F 165, S 8, H Z 12505, I/A 11 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-50
Información de IRMSCHER GUNTHER UWE
Mostramos los datos de IRMSCHER GUNTHER UWE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRMSCHER GUNTHER UWE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos