IRLES PEREZ MARIA ASUNCION ANGELES
Informe ejecutivo de IRLES PEREZ MARIA ASUNCION ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IRLES PEREZ MARIA ASUNCION ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LITORAL URBANA SL | Apoderado | 31/05/2022 | |
TORREBELANDO PROMOCIONES SL | Apoderado | 07/01/2020 |
VINCULACIONES DE IRLES PEREZ MARIA ASUNCION ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRLES PEREZ MARIA ASUNCION ANGELES
Empresa: LITORAL URBANA SL
Apoderado
- Irles Perez Maria Asuncion Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4477 , F 62, S 8, H A 180027, I/A 3 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-03
Empresa: TORREBELANDO PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Irles Perez Maria Asuncion Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226 , F 117, S 8, H A 53260, I/A 6 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-03
Empresa: TORREBELANDO PROMOCIONES SL
Apoderado
- Irles Perez Maria Asuncion Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226 , F 117, S 8, H A 53260, I/A 5 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-03
Información de IRLES PEREZ MARIA ASUNCION ANGELES
Mostramos los datos de IRLES PEREZ MARIA ASUNCION ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRLES PEREZ MARIA ASUNCION ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos