IRINA MISHINA
Informe ejecutivo de IRINA MISHINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IRINA MISHINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIMAOL GESTION SL | Administrador Unico | 18/06/2021 | |
ERA 2613 SL | Administrador Unico | 18/06/2021 | |
TRENDY THINGS SL | Administrador Unico | 17/08/2020 | |
BALTIAN STAR SL | Apoderado Solidario | 21/10/2016 |
VINCULACIONES DE IRINA MISHINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRINA MISHINA
Empresa: RETAIL MARKETING MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Irina Mishina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 612235, I/A 2 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-08
Empresa: RETAIL MARKETING MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Irina Mishina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49224 , F 27, S 8, H B 612235, I/A 1 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
Empresa: SIMAOL GESTION SL
Administrador Unico
- Irina Mishina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47879 , F 164, S 8, H B 565201, I/A 1 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-08
Empresa: ERA 2613 SL
Administrador Unico
- Irina Mishina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47879 , F 134, S 8, H B 565196, I/A 1 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-08
Empresa: TRENDY THINGS SL
Administrador Unico
- Irina Mishina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45624 , F 5, S 8, H B 494002, I/A 3 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-08
Empresa: BALTIAN STAR SL
Apoderado Solidario
- Irina Mishina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45584 , F 107, S 8, H B 492659, I/A 7 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-08
Empresa: SEEDING GROWTH SL
Apoderado
- Grau Rahola Susana
- Irina Mishina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43306 , F 48, S 8, H B 424139, I/A 4 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-08
Empresa: SEEDING GROWTH SL
Administrador Mancomunado
- Grau Rahola Susana
- Irina Mishina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43306 , F 48, S 8, H B 424139, I/A 3 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-08
Empresa: SEEDING GROWTH SL
Apoderado
- Grau Rahola Susana
- Irina Mishina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43306 , F 48, S 8, H B 424139, I/A 2 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-08
Empresa: SEEDING GROWTH SL
Administrador Mancomunado
- Grau Rahola Susana
- Irina Mishina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43306 , F 47, S 8, H B 424139, I/A 1 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
Información de IRINA MISHINA
Mostramos los datos de IRINA MISHINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRINA MISHINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos