IRIHOLD CARTERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
Informe ejecutivo de IRIHOLD CARTERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IRIHOLD CARTERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIBERUS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SL | Secretario | 05/06/2024 | |
HIBERUS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SL | Consejero | 03/07/2012 |
VINCULACIONES DE IRIHOLD CARTERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRIHOLD CARTERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
Consejero
Secretario
- Irihold Cartera Sociedad De Responsabilidad Limita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 53310, I/A 41 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-50
Empresa: HIBERUS TRAVEL IO SOLUTIONS SL
Consejero
- Cuesta Ruifernandez Fernando
- Hiberus Tecnologias De La Informacion Sociedad Lim
- IBERCENTRO INVEREBRO SL
- Irihold Cartera Sociedad De Responsabilidad Limita
- Nuñez Murias Carlos
- Shuler Joerg Olaf
Presidente
Secretario
- Irihold Cartera Sociedad De Responsabilidad Limita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4298 , F 53, S 8, H Z 57622, I/A 15 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-50
Empresa: HIBERUS TRAVEL IO SOLUTIONS SL
Consejero
- Gonzalez Fernandez Enrique
- Hiberus Tecnologias De La Informacion Sociedad Lim
- IBERCENTRO INVEREBRO SL
- Irihold Cartera Sociedad De Responsabilidad Limita
- Retief De Villiers Knox Paulus
- SINTONIA PROYECTOS E INVERSIONES SL
Presidente
Secretario
- Irihold Cartera Sociedad De Responsabilidad Limita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4078 , F 38, S 8, H Z 57622, I/A 4 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-50
Consejero
- Banerjee Chatterjee Ian
- Colina Lorda Luis
- De Yarza Lopez-madrazo Iñigo
- EBROWARE INVERSIONES SL
- Irihold Cartera Sociedad De Responsabilidad Limita
- Lopez Navarro Sergio
- Lozano Orus Jose Manuel
- Mur Montserrat Ricardo
- Torres Laguardia Carlos
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3910 , F 121, S 8, H Z 53310, I/A 2 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-50
Información de IRIHOLD CARTERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
Mostramos los datos de IRIHOLD CARTERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRIHOLD CARTERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos