IRIGORAS OLABARRIA JUAN IGNACIO
Informe ejecutivo de IRIGORAS OLABARRIA JUAN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE IRIGORAS OLABARRIA JUAN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUREN SERVICIOS PROFESIONALES AVANZADOS SL | Secretario | 09/09/2019 | |
AUREN SERVICIOS PROFESIONALES AVANZADOS SL | Consejero | 09/09/2019 | |
AUREN HOLDING SP SLP | Secretario | 22/08/2019 | |
AUREN HOLDING SP SLP | Consejero | 22/08/2019 | |
THE FIG TREE - THE MOVIE AIE | Socio | 03/05/2018 | |
AUREN AUDITORES SP SLP | Apoderado Solidario | 26/08/2016 | |
AUREN HOLDING SP SLP | Soc.Prof. | 03/08/2016 |
VINCULACIONES DE IRIGORAS OLABARRIA JUAN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRIGORAS OLABARRIA JUAN IGNACIO
Consejero
- Alonso Ayala Mario Lorenzo
- Cantera Herrero Francisco Javier
- Galipienso Angles Jose Luis
- Herranz Estevez Manuel
- Irigoras Olabarria Juan Ignacio
Presidente
Secretario
- Irigoras Olabarria Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33763 , F 196, S 8, H M 290496, I/A 33 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-28
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Ayala Mario L
- Gomez Valverde Antonio
- Herranz Estevez Manuel
- Irigoras Olabarria Juan Ignacio
Consejero
- Alonso Ayala Mario L
- Gomez Valverde Antonio
- Herranz Estevez Manuel
- Irigoras Olabarria Juan Ignacio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33763 , F 196, S 8, H M 290496, I/A 33 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-28
Empresa: AUREN HOLDING SP SLP
Consejero
- Alonso Ayala Mario Lorenzo
- Cantera Herrero Francisco Javier
- Galipienso Angles Jose Luis
- Irigoras Olabarria Juan Ignacio
Presidente
Secretario
- Irigoras Olabarria Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38944 , F 167, S 8, H M 624626, I/A 10 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-28
Empresa: AUREN HOLDING SP SLP
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alonso Ayala Mario Lorenzo
- Gomez Valverde Antonio
- Irigoras Olabarria Juan Ignacio
Presidente
Secretario
- Irigoras Olabarria Juan Ignacio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38944 , F 167, S 8, H M 624626, I/A 10 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-28
Empresa: THE FIG TREE - THE MOVIE AIE
Socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5597 , F 37, S 8, H BI 67512, I/A 3 . (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-48
Empresa: AUREN AUDITORES SP SLP
Apoderado Solidario
- Bailach Aspa Maria Eugenia
- Barrionuevo Castillo Francisco Javier
- Cabrera Sanchez Juan Jose
- Castro Hernandez Pedro
- Catalan Blasco Miguel Angel
- Cortes Rubira Manuel
- De Juan Sanchez Maria Cristina
- Diaz Peralta Maria De Los Angeles
- Enriquez Mariño Enrique Alfredo
- Esteban Comamala Ignacio
- Feijo Alvarez Andres
- Fernandez Enciso Monica
- Fernandez Martinez Luisa Maria
- Filiu Rodriguez Pablo
- Galipienso Angles Jose Luis
- Herraiz Linares Cristina
- Irigoras Olabarria Juan Ignacio
- Jaramillo Mellado Juan Jose
- Jimenez Martin Ana Isabel
- Lluna Villar Rafael
- Lopez Vazquez Julio
- Mestre Vidal Montserrat
- Miro Gonzalvez Francisco Jose
- Mondragon Peña Francisco
- Montalban Maseda Fernando
- Montes Galnares Cristobal
- Montserrat Querol Maria Carmen
- Moreno Lara Luis Alberto
- Nava Cano Rafael
- Ramos Rey Jose Antonio
- Reales Sanchez Angel
- Sanchez Burgos Alejandro
- Silvestre Picado Maria Mercedes
- Soloaga Morales Rafael
- Vilaboa Martinez Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33829 , F 199, S 8, H M 608799, I/A 8 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-28
Empresa: AUREN AUDITORES SP SLP
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bailach Aspa Maria Eugenia
- Barrionuevo Castillo Francisco Javier
- Cabrera Sanchez Juan Jose
- Castro Hernandez Pedro
- Catalan Blasco Miguel Angel
- Cortes Rubira Manuel
- De Juan Sanchez Maria Cristina
- Delgado Claverso Jose
- Enriquez Mariño Enrique Alfredo
- Esteban Comamala Ignacio
- Feijo Alvarez Andres
- Fernandez Enciso Monica
- Ferrandez Martinez Luisa Maria
- Filiu Rodriguez Pablo
- Galipienso Angles Jose Luis
- Herraiz Linares Cristina
- Irigoras Olabarria Juan Ignacio
- Jaramillo Mellado Juan Jose
- Lluna Villar Rafael
- Miro Gonzalvez Francisco Jose
- Mondragon Peña Francisco
- Montalban Maseda Fernando
- Moreno Lara Luis Alberto
- Nava Cano Rafael
- Pinedo Y De Noriega Jose Maria
- Ramos Rey Jose Antonio
- Reales Sanchez Angel
- Sanchez Burgos Alejandro
- Silvestre Picado Maria Mercedes
- Soloaga Morales Rafael
- Vilaboa Martinez Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33829 , F 199, S 8, H M 608799, I/A 8 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-28
Empresa: AUREN HOLDING SP SLP
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alonso Ayala Mario Lorenzo
- Gomez Valverde Antonio
- Irigoras Olabarria Juan Ignacio
Presidente
Secretario
- Irigoras Olabarria Juan Ignacio
Soc.Prof.
- ALBLA CONSULTORES SLP
- Alonso Ayala Mario Lorenzo
- Alvarez Blanco Fernando
- Bailach Aspa Maria Eugenia
- Bargallo Ferrer Jose Maria
- Barrionuevo Castillo Francisco Javier
- Basart Serrallonga Luis
- Cabrera Sanchez Juan Jose
- Cambra Gras Jose Manuel
- Campo Vallejo Juan Francisco
- Cangas Thiebaut Ivan
- Cardona Pastor Jose Miguel
- Casañas Rodriguez Ruperto
- Castro Hernandez Pedro
- Catalan Blasco Miguel Angel
- Companys Belver Alfons
- Cortes Crespo Francisco-javier
- Cortes Royo Juan Jose
- Cortes Rubira Manuel
- Cuñat Ferrando Josep Salvador
- De Juan Sanchez Maria Cristina
- De La Cruz Blazquez Jose Luis
- Del Valle Schaan Maria Celina
- Delgado Clavero Jose
- Delgado Montero Jose Ignacio
- Diaz Peralta Maria De Los Angeles
- Enriquez Mariño Enrique Alfredo
- Esteban Comamala Ignacio
- Fanlo Juste Pedro Maria
- Feijo Alvarez Andres
- Fernandez De Pedro Francisco
- Fernandez Enciso Monica
- Filiu Rodriguez Pablo
- Galipienso Angles Jose Luis
- Garcia Perales Jorge
- Garrido Caceres Jose Luis
- Gomez Valverde Antonio
- Gracia Estevez Roberto
- Herraiz Linares Cristina
- Iribas Razquin David
- Irigoras Olabarria Juan Ignacio
- Jaramillo Mellado Juan Jose
- Jimenez Martin Ana Isabel
- Lluna Villar Rafael
- Lobao Andres Yolanda
- Lopez Garcia Juan Antonio
- Lopez Vazquez Julio
- Mati Lon Balbina
- Mestre Vidal Montserrat
- Miro Gonzalvez Francisco Jose
- Mondragon Peña Francisco
- Montes Galnares Cristobal
- Montserrat Querol Maria Carmen
- Moreno Lara Luis Alberto
- Nava Cano Rafael
- OLIVRI SLP
- Parra Gomez Ramon
- Perez Miñana Ricard
- Perona Navarro Joan
- Picazo Gonzalez Julio
- Picazo Gonzalez Pablo Francisco
- Pinedo Y De Noriega Jose Maria
- Plana Andres Francisco Javier
- Ramos Rey Jose Antonio
- Reales Sanchez Angel
- Romero Mate Eduardo
- Sala Leseduarte Xavier
- Sampedro Moral Luis Arturo
- Sanchez Bleda Garcia Pilar
- Santamaria Pey Alberto
- Senti Domenech Antonio
- Serrano Clamagirand Pablo
- Silvestre Picado Maria Mercedes
- Soloaga Morales Rafael
- Tormo Santonja Gonzalo
- Valldecabres Ortiz Rafael Ricardo
- Vilaboa Martinez Maria Concepcion
- Yañez Vilas Javier
Soc.Uni.Prof
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34728 , F 145, S 8, H M 624626, I/A 1 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-28
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Ayala Mario L
- Gomez Valverde Antonio
- Herranz Estevez Manuel
- Irigoras Olabarria Juan Ignacio
Consejero
- Alonso Ayala Mario L
- Gomez Valverde Antonio
- Herranz Estevez Manuel
- Irigoras Olabarria Juan Ignacio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33763 , F 187, S 8, H M 290496, I/A 25 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-28
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Ayala Mario Lorenzo
- Gomez Valverde Antonio
- Irigoras Olabarria Juan Ignacio
- Muñoz Nieto Manuel
Consejero
- Alonso Ayala Mario Lorenzo
- Gomez Valverde Antonio
- Irigoras Olabarria Juan Ignacio
- Muñoz Nieto Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33763 , F 187, S 8, H M 290496, I/A 25 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-28
VER MAS ACTOS
Información de IRIGORAS OLABARRIA JUAN IGNACIO
Mostramos los datos de IRIGORAS OLABARRIA JUAN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRIGORAS OLABARRIA JUAN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos