IRIBAS POHER MARIA BLANCA
Informe ejecutivo de IRIBAS POHER MARIA BLANCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE IRIBAS POHER MARIA BLANCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFORMATICA Y COMUNICACIONES INGECOM SL | Vicesecretario No Consejero | 11/12/2023 |
VINCULACIONES DE IRIBAS POHER MARIA BLANCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRIBAS POHER MARIA BLANCA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Iribas Poher Maria Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 151, S 8, H BI 17461, I/A 12 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-48
Empresa: HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Iribas Poher Maria Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47205 , F 36, S 8, H B 66445, I/A 78 (08/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
Empresa: CARDUIN DESARROLLOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Secretario No Consejero
- Iribas Poher Maria Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48094 , F 3, S 8, H B 556498, I/A 9 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-08
Empresa: MOVILIZER SPAIN SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Iribas Poher Maria Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33502 , F 92, S 8, H M 603070, I/A 13 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-28
Empresa: HONEYWELL PRODUCTIVITY SOLUTIONS SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Iribas Poher Maria Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41206 , F 201, S 8, H M 104204, I/A 69 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-28
Empresa: HONEYWELL UOP SPAIN PROJECT SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Iribas Poher Maria Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35036 , F 19, S 8, H M 630095, I/A 10 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-28
Empresa: ECLIPSE COMBUSTION SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Iribas Poher Maria Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47797 , F 214, S 8, H B 128970, I/A 51 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-08
Empresa: ELSTER MEDICION SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Iribas Poher Maria Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2586 , F 174, S 8, H SS 35009, I/A 46 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-20
Empresa: HONEYWELL SL
Secretario No Consejero
- Iribas Poher Maria Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37659 , F 140, S 8, H M 90003, I/A 182 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Empresa: HONEYWELL TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SA
Secretario No Consejero
- Iribas Poher Maria Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41273 , F 72, S 8, H M 106204, I/A 65 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
VER MAS ACTOS
Información de IRIBAS POHER MARIA BLANCA
Mostramos los datos de IRIBAS POHER MARIA BLANCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRIBAS POHER MARIA BLANCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos