IRIARTE DIAZ JESUS
Informe ejecutivo de IRIARTE DIAZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE IRIARTE DIAZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES SANDUA SL | Administrador Unico | 29/04/2013 |
VINCULACIONES DE IRIARTE DIAZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRIARTE DIAZ JESUS
Empresa: MANTENIMIENTO Y GESTION NAVAGES SL
Apoderado
- Iriarte Diaz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1250 , F 48, S 8, H NA 24921, I/A 4 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-31
Empresa: MANTENIMIENTO Y GESTION NAVAGES SL
Consejero
- Iriarte Diaz Jesus
- Laspalas Sesma Jose Miguel
- Mendoza Redondo Francisco Javier
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
- Iriarte Diaz Jesus
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1250 , F 48, S 8, H NA 24921, I/A 4 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-31
Empresa: NAVARKEN DE TALLUNTXE SL
Administrador Solidario
- Barandalla Diaz Ricardo
- Iriarte Diaz Jesus
- Perujo Aragon Oscar
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794 , F 174, S 8, H NA 16283, I/A 4 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-31
Empresa: TALLERES SANDUA SL
Administrador Unico
- Iriarte Diaz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165 , F 47, S 8, H NA 3437, I/A 19 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-31
Empresa: TACIAQUE SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 91, S 8, H NA 20815, I/A 5 (19/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-31
Empresa: VOLUMEN GESTION Y PROYECTOS SL
Administrador Mancomunado
- Iriarte Diaz Jesus
- Laspalas Sesma Ignacio
- Laspalas Sesma Jose Miguel
- Mendoza Redondo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1129 , F 96, S 8, H NA 22637, I/A 4 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-31
Empresa: TALLERES SANDUA SL
Administrador Solidario
- Iriarte Diaz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165 , F 46, S 8, H NA 3437, I/A00001 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-31
Información de IRIARTE DIAZ JESUS
Mostramos los datos de IRIARTE DIAZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRIARTE DIAZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos