IRENE VICTORIA GUIJT
Informe ejecutivo de IRENE VICTORIA GUIJT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE IRENE VICTORIA GUIJT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NO MAN'S LABEL SL | Administrador Unico | 08/06/2021 |
VINCULACIONES DE IRENE VICTORIA GUIJT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRENE VICTORIA GUIJT
Empresa: SHIP QUICK TECNOLOGIA SL
Administrador Unico
- Irene Victoria Guijt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47665 , F 15, S 8, H B 558701, I/A 2 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-08
Empresa: NO MAN'S LABEL SL
Administrador Unico
- Irene Victoria Guijt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47858 , F 209, S 8, H B 564493, I/A 1 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-08
Empresa: SHIP QUICK TECNOLOGIA SL
Administrador Unico
- Irene Victoria Guijt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47665 , F 14, S 8, H B 558701, I/A 1 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-08
Empresa: WORLD FASHION TEAM 2000 SL
Administrador
- Irene Victoria Guijt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42583 , F 197, S 8, H B 188017, I/A 36 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-08
Empresa: MONEY PENNY SL
Liquidador
- Irene Victoria Guijt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43990 , F 68, S 8, H B 443816, I/A 2 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-08
Empresa: MONEY PENNY SL
Administrador Unico
- Irene Victoria Guijt
Liquidador
- Irene Victoria Guijt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43990 , F 68, S 8, H B 443816, I/A 2 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-08
Empresa: TELETERICO ARTE SL
Liquidador
- Irene Victoria Guijt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35580 , F 2, S 8, H B 272956, I/A 2 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-08
Empresa: TELETERICO ARTE SL
Administrador Solidario
- Irene Victoria Guijt
- Manterola Jimenez Miguel Alejandro
Liquidador
- Irene Victoria Guijt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35580 , F 2, S 8, H B 272956, I/A 2 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-08
Empresa: BLACK APPLE SL
Liquidador
- Irene Victoria Guijt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43990 , F 32, S 8, H B 443811, I/A 3 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Empresa: BLACK APPLE SL
Administrador Unico
- Irene Victoria Guijt
Liquidador
- Irene Victoria Guijt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43990 , F 32, S 8, H B 443811, I/A 3 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
VER MAS ACTOS
Información de IRENE VICTORIA GUIJT
Mostramos los datos de IRENE VICTORIA GUIJT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRENE VICTORIA GUIJT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos