IRENE TERUEL CISNEROS
Informe ejecutivo de IRENE TERUEL CISNEROS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IRENE TERUEL CISNEROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATENEA Y TERUEL SL | Administrador Unico | 23/09/2016 |
VINCULACIONES DE IRENE TERUEL CISNEROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRENE TERUEL CISNEROS
Empresa: ATENEA Y TERUEL SL
Administrador Unico
- Irene Teruel Cisneros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3185 , F 157, S 8, H MU 93886, I/A 4 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-30
Empresa: FRIO SINERCIA SL
Administrador Unico
- Irene Teruel Cisneros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3079 , F 170, S 8, H MU 85755, I/A 3 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-30
Empresa: FRIO SINERCIA SL
Administrador Unico
- Irene Teruel Cisneros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3079 , F 170, S 8, H MU 85755, I/A 2 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-30
Información de IRENE TERUEL CISNEROS
Mostramos los datos de IRENE TERUEL CISNEROS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRENE TERUEL CISNEROS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos