IRENE DOÑATE LOPEZ
Informe ejecutivo de IRENE DOÑATE LOPEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IRENE DOÑATE LOPEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IRENE GESTIONS SL | Socio Unico | 29/01/2020 | |
IRENE GESTIONS SL | Administrador Unico | 29/01/2020 | |
WILCAS CATALUNYA SL | Apoderado | 01/08/2017 |
VINCULACIONES DE IRENE DOÑATE LOPEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRENE DOÑATE LOPEZ
Empresa: COSTA COMFORT 2021 SL
Liquidador
- Irene Doñate Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3322 , F 192, S 8, H GI 69567, I/A 2 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-17
Empresa: COSTA COMFORT 2021 SL
Administrador Unico
- Irene Doñate Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3322 , F 192, S 8, H GI 69567, I/A 2 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-17
Empresa: COSTA COMFORT 2021 SL
Administrador Unico
- Irene Doñate Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3322 , F 191, S 8, H GI 69567, I/A 1 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-17
Empresa: IRENE GESTIONS SL
Administrador Unico
- Irene Doñate Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3274 , F 197, S 8, H GI 66841, I/A 1 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-17
Empresa: IRENE GESTIONS SL
Socio Único
- Irene Doñate Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3274 , F 197, S 8, H GI 66841, I/A 1 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-17
Empresa: WILCAS CATALUNYA SL
Apoderado
- Irene Doñate Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 68, S 8, H GI 61419, I/A 2 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-17
Empresa: EMPURIA TRADING SL
Administrador Solidario
- Faustino Sanchez Pino
- Irene Doñate Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2734 , F 158, S 8, H GI 48909, I/A 3 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-17
Empresa: EMPURIA TRADING SL
Administrador Solidario
- Faustino Sanchez Pino
- Irene Doñate Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2734 , F 158, S 8, H GI 48909, I/A 1 (29/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-17
Información de IRENE DOÑATE LOPEZ
Mostramos los datos de IRENE DOÑATE LOPEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRENE DOÑATE LOPEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos