IRENE BUSQUETS CASALS
Informe ejecutivo de IRENE BUSQUETS CASALS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IRENE BUSQUETS CASALS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOT-LAS-FIB SLP | Administrador Solidario | 20/09/2021 | |
OUTILS WOLF ESPAÑA SL | Apoderado | 22/01/2021 | |
GESTIOEMPRESA ADVOCATS I ECONOMISTES SLP | Soc.Prof. | 17/01/2017 | |
GESTIOEMPRESA ADVOCATS I ECONOMISTES SLP | Administrador Unico | 17/01/2017 |
VINCULACIONES DE IRENE BUSQUETS CASALS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRENE BUSQUETS CASALS
Empresa: MOT-LAS-FIB SLP
Administrador Solidario
- David Busquets Casals
- Francisco Javier Busquets Mascorda
- Irene Busquets Casals
- Xavier Bertran Haeffner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1116 , F 63, S 8, H GI 9043, I/A 12 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-17
Empresa: OUTILS WOLF ESPAÑA SL
Apoderado
- Irene Busquets Casals
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2229 , F 42, S 8, H GI 15935, I/A 41 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3133 , F 152, S 8, H GI 61528, I/A 1 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-17
Información de IRENE BUSQUETS CASALS
Mostramos los datos de IRENE BUSQUETS CASALS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRENE BUSQUETS CASALS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos