IRAZUSTABARRENA NAZABAL MIGUEL- MARIA
Informe ejecutivo de IRAZUSTABARRENA NAZABAL MIGUEL- MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 30
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE IRAZUSTABARRENA NAZABAL MIGUEL- MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INRUPOL SL | Administrador Mancomunado | 04/10/2022 | |
GRUPIR SA | Presidente | 30/09/2022 | |
GRUPIR SA | Consejero | 30/09/2022 | |
RELEVGROUP 2018 SL | Apoderado | 30/01/2020 | |
NGRUPO GOLF GUALTA SL | Apoderado | 21/05/2019 | |
SA TANQUETA IBIZA SL | Apoderado | 13/05/2019 | |
NGRUPO RUBI SEBASTIAN SL | Apoderado | 09/05/2019 | |
APMIRA 2018 SL | Apoderado | 29/01/2019 | |
NGLOBE MPA 2018 SL | Apoderado Solidario | 18/12/2018 | |
NCONSIR GLOBAL SL | Apoderado | 19/07/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE IRAZUSTABARRENA NAZABAL MIGUEL- MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRAZUSTABARRENA NAZABAL MIGUEL- MARIA
Empresa: AGUSIRA SL
Administrador Unico
- Irazustabarrena Nazabal Miguel- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 26980, I/A 16 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-20
Empresa: NGLOBE MPA 2018 SL
Consejero
- Irazustabarrena Nazabal Aitor
- Irazustabarrena Nazabal Francisco-javier
- Irazustabarrena Nazabal Miguel- Maria
Presidente
- Irazustabarrena Nazabal Miguel- Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 41343, I/A 4 (29/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-20
Empresa: BASQUE LOCAL RENTSS SL
Apoderado
- Irazustabarrena Nazabal Miguel- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 193, S 8, H SS 42428, I/A 3 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-20
Empresa: INRUPOL SL
Administrador Mancomunado
- Irazustabarrena Nazabal Miguel- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2312 , F 25, S 8, H SS 28897, I/A 12 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-20
Empresa: GRUPIR SA
Consejero
- Irazustabarrena Nazabal Aitor
- Irazustabarrena Nazabal Francisco-javier
- Irazustabarrena Nazabal Miguel- Maria
- Irazustabarrena Otegui Guillermo
Presidente
- Irazustabarrena Nazabal Miguel- Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 219, S 8, H SS 661, I/A 22 (30/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-20
Empresa: GRUPIR SA
Consejero
- Irazustabarrena Nazabal Aitor
- Irazustabarrena Nazabal Francisco-javier
- Irazustabarrena Nazabal Miguel- Maria
- Irazustabarrena Otegui Guillermo
Presidente
- Irazustabarrena Nazabal Miguel- Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 219, S 8, H SS 661, I/A 22 (30/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-20
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS DOMIRA SL
Consejero
- Irazustabarrena Armendariz Jesus Maria
- Irazustabarrena Armendariz Pedro Maria
- Irazustabarrena Nazabal Miguel- Maria
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
- Irazustabarrena Nazabal Miguel- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2073 , F 96, S 8, H SS 23255, I/A 8 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-250-20
Empresa: GESIMLUR SL
Liquidador
- Irazustabarrena Nazabal Miguel- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2240 , F 81, S 8, H SS 27200, I/A 17 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-20
Empresa: GESIMLUR SL
Consejero
Liquidador
- Irazustabarrena Nazabal Miguel- Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2240 , F 81, S 8, H SS 27200, I/A 17 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-20
Empresa: CAN GUILLAMO PORTMANY SL
Apoderado Solidario
- Irazustabarrena Nazabal Miguel- Maria
- Roig Torres Jun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2964 , F 57, S 8, H SS 42976, I/A 2 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-20
VER MAS ACTOS
Información de IRAZUSTABARRENA NAZABAL MIGUEL- MARIA
Mostramos los datos de IRAZUSTABARRENA NAZABAL MIGUEL- MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRAZUSTABARRENA NAZABAL MIGUEL- MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos