IRAZUSTA JAUREGUI MARIA ARANZAZU
Informe ejecutivo de IRAZUSTA JAUREGUI MARIA ARANZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IRAZUSTA JAUREGUI MARIA ARANZAZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOUL LADY INVEST SL | Administrador Unico | 19/07/2023 | |
SOUL LADY INVEST SL | Socio Unico | 19/07/2023 | |
CASA MIRONES SL | Administrador Unico | 04/03/2020 | |
FREE SOUL INVESTMENTS SL | Socio Unico | 30/09/2019 | |
FREE SOUL INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 30/09/2019 | |
MERKEJAN SL | Administrador Unico | 01/03/2012 |
VINCULACIONES DE IRAZUSTA JAUREGUI MARIA ARANZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRAZUSTA JAUREGUI MARIA ARANZAZU
Empresa: SOUL LADY INVEST SL
Administrador Unico
- Irazusta Jauregui Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3110 , F 30, S 8, H SS 45942, I/A 1 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-20
Empresa: SOUL LADY INVEST SL
Socio Único
- Irazusta Jauregui Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3110 , F 30, S 8, H SS 45942, I/A 1 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-20
Empresa: CASA MIRONES SL
Administrador Unico
- Irazusta Jauregui Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2110 , F 55, S 8, H SS 24128, I/A 2 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-20
Empresa: CASA MIRONES SL
Administrador Solidario
- Irazusta Jauregui Maria Aranzazu
- Margareto Fernandez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2110 , F 55, S 8, H SS 24128, I/A 2 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-20
Empresa: FREE SOUL INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Irazusta Jauregui Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 77, S 8, H SS 42070, I/A 1 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-20
Empresa: FREE SOUL INVESTMENTS SL
Socio Único
- Irazusta Jauregui Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 77, S 8, H SS 42070, I/A 1 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-20
Empresa: MERKEJAN SL
Administrador Unico
- Irazusta Jauregui Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548 , F 204, S 8, H SS 34266, I/A 1 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-20
Información de IRAZUSTA JAUREGUI MARIA ARANZAZU
Mostramos los datos de IRAZUSTA JAUREGUI MARIA ARANZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRAZUSTA JAUREGUI MARIA ARANZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos