IRAZOLA GUTIERREZ IKER
Informe ejecutivo de IRAZOLA GUTIERREZ IKER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IRAZOLA GUTIERREZ IKER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZWIPIT SA | Apoderado | 13/02/2024 | |
THE TELECOM BOUTIQUE SL | Apoderado | 09/12/2023 | |
BUTIK ENERGIA SL | Apoderado | 07/12/2023 | |
SMARTHOUSE SPAIN SA | Apoderado | 04/12/2023 | |
TU COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LUZ DOS TRES SL | Apoderado | 29/11/2023 | |
BUTIK TELCO SL | Apoderado | 27/11/2023 | |
CONNECTED WORLD SERVICES EUROPE SL | Apoderado | 27/11/2023 | |
PLATAFORMA DE RENTING TECNOLOGICO SL | Apoderado | 27/11/2023 | |
THE PHONE HOUSE SPAIN SL | Apoderado | 23/11/2023 | |
ALTERNA OPERADOR INTEGRAL SL | Apoderado | 23/11/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE IRAZOLA GUTIERREZ IKER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRAZOLA GUTIERREZ IKER
Empresa: ZWIPIT SA
Apoderado
- Irazola Gutierrez Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40678 , F 218, S 8, H M 485522, I/A 21 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Empresa: BUTIK ENERGIA SL
Apoderado
- Irazola Gutierrez Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43231 , F 211, S 8, H M 741286, I/A 34 (07/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-28
Empresa: THE TELECOM BOUTIQUE SL
Apoderado
- Irazola Gutierrez Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38219 , F 18, S 8, H M 621810, I/A 33 (09/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-28
Empresa: SMARTHOUSE SPAIN SA
Apoderado
- Irazola Gutierrez Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39264 , F 56, S 8, H M 207246, I/A 102 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-28
Apoderado
- Irazola Gutierrez Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41681 , F 26, S 8, H M 718121, I/A 35 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-28
Empresa: CONNECTED WORLD SERVICES EUROPE SL
Apoderado
- Irazola Gutierrez Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36882 , F 53, S 8, H M 562282, I/A 34 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Empresa: PLATAFORMA DE RENTING TECNOLOGICO SL
Apoderado
- Irazola Gutierrez Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42138 , F 124, S 8, H M 746034, I/A 14 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Empresa: BUTIK TELCO SL
Apoderado
- Irazola Gutierrez Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42534 , F 59, S 8, H M 752583, I/A 13 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Empresa: NETSGO MARKET SL
Apoderado
- Irazola Gutierrez Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40026 , F 59, S 8, H M 604408, I/A 25 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-28
Empresa: THE PHONE HOUSE SPAIN SL
Apoderado
- Irazola Gutierrez Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31932 , F 57, S 8, H M 200805, I/A 87 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-28
VER MAS ACTOS
Información de IRAZOLA GUTIERREZ IKER
Mostramos los datos de IRAZOLA GUTIERREZ IKER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRAZOLA GUTIERREZ IKER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos