IRASTORZA SALGADO ALFREDO FELIX
Informe ejecutivo de IRASTORZA SALGADO ALFREDO FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE IRASTORZA SALGADO ALFREDO FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA LABORAL POPULAR SCC | Apoderado Solidario | 07/02/2018 | 18/04/2024 |
ISGA INMUEBLES SA | Apoderado | 25/09/2013 | 21/03/2024 |
ISGA INMUEBLES SA | Apoderado Solidario | 18/08/2020 | 21/03/2024 |
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS DE CAJA LABORAL SA | Apoderado Solidario | 18/08/2020 | 16/11/2021 |
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS DE CAJA LABORAL SA | Apoderado | 17/09/2013 | 16/11/2021 |
VINCULACIONES DE IRASTORZA SALGADO ALFREDO FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRASTORZA SALGADO ALFREDO FELIX
Empresa: CAJA LABORAL POPULAR SCC
Apoderado Solidario
- Canedo Silvan Estefania
- Irastorza Salgado Alfredo Felix
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 150, S 8, H SS 31616, I/A 294 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-20
Empresa: ISGA INMUEBLES SA
Apoderado Solidario
- Irastorza Salgado Alfredo Felix
Apoderado
- Irastorza Salgado Alfredo Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2904 , F 68, S 8, H SS 35390, I/A 49 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-20
Apoderado Solidario
- Astigarraga Zabaleta Ricardo Luis
- Corredor Nasarre De Letosa Oscar-hugo
- Irastorza Salgado Alfredo Felix
- Lamela Ruiz Raul
- Urbina Canal Echevarria Josu Karmel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 89, S 8, H SS 35035, I/A 31 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-20
Empresa: ISGA INMUEBLES SA
Apoderado Solidario
- Astigarraga Zabaleta Ricardo Luis
- Corredor Nasarre De Letosa Oscar-hugo
- Irastorza Salgado Alfredo Felix
- Lamela Ruiz Raul
- Urbina Canal Echevarria Josu Karmel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2904 , F 62, S 8, H SS 35390, I/A 35 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-20
Empresa: CAJA LABORAL POPULAR SCC
Apoderado Solidario
- Camarero Camarero Jesus
- Irastorza Salgado Alfredo Felix
- Lopez Alday Javier
- Rodriguez Castaños Julio
- Romeo Arnedo Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 141, S 8, H SS 31616, I/A 138 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
Empresa: ISGA INMUEBLES SA
Apoderado
- Irastorza Salgado Alfredo Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2614 , F 21, S 8, H SS 35390, I/A 7 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-20
Apoderado
- Irastorza Salgado Alfredo Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 80, S 8, H SS 35035, I/A 12 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-20
Información de IRASTORZA SALGADO ALFREDO FELIX
Mostramos los datos de IRASTORZA SALGADO ALFREDO FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRASTORZA SALGADO ALFREDO FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos