IRANZO GARCIA MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de IRANZO GARCIA MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IRANZO GARCIA MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCION TOTAL CONSULTING CANARIO SL | Administrador Unico | 23/09/2021 | |
MOLA MOLA DEL ATLANTICO SL | Administrador Unico | 04/07/2016 | |
MOLA MOLA SUR SL | Administrador Unico | 15/05/2014 | |
CIEH 2012 SL | Socio Unico | 16/02/2012 | |
CIEH 2012 SL | Administrador Unico | 16/02/2012 |
VINCULACIONES DE IRANZO GARCIA MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRANZO GARCIA MARIA ANGELES
Empresa: COLON INVESTMENT ADQUISICION SL
Administrador Solidario
- Iranzo Garcia Maria Angeles
- Sainz De La Maza Escobar Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3728 , F 204, S 8, H TF 65971, I/A 2 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-38
Administrador Unico
- Iranzo Garcia Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3753 , F 141, S 8, H TF 66763, I/A 1 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-38
Empresa: COLON INVESTMENT ADQUISICION SL
Administrador Solidario
- Iranzo Garcia Maria Angeles
- Sainz De La Maza Escobar Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3728 , F 203, S 8, H TF 65971, I/A 1 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-38
Empresa: MOLA MOLA DEL ATLANTICO SL
Administrador Unico
- Iranzo Garcia Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3450 , F 80, S 8, H TF 57474, I/A 1 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-38
Empresa: MOLA MOLA SUR SL
Administrador Unico
- Iranzo Garcia Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3327 , F 167, S 8, H TF 53644, I/A 1 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-38
Empresa: CIEH 2012 SL
Administrador Unico
- Iranzo Garcia Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 59, S 8, H TF 49819, I/A 1 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-38
Empresa: CIEH 2012 SL
Socio Único
- Iranzo Garcia Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 59, S 8, H TF 49819, I/A 1 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-38
Información de IRANZO GARCIA MARIA ANGELES
Mostramos los datos de IRANZO GARCIA MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRANZO GARCIA MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos